Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2016-05-01 sletter virksomheden Ejerskaber: AVENY EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2020-10-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-22 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-09-22 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-09-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Evavej 51, 3500 Værløse (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2016-04-14 tilføjes Direktion: Frank Bachmann Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2016-04-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab med investeringer og ledelse og hermed forbudne aktiviteter. (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2016-04-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-04-30 (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2016-04-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-01 (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2016-04-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2016-04-14 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2016-04-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2016-04-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2016-04-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2016-04-14 tilføjes Legale ejere: Frank Bachmann Jørgensen (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2016-04-14 tilføjes Navne: Frank J. Holding ApS (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2016-04-14 tilføjes Reelle ejere: Frank Bachmann Jørgensen (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2016-04-14 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2016-04-14 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2016-04-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2016-04-14 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2016-04-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2016-04-14 tilføjes Vedtægter: 2016-04-14 (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2016-04-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2016-04-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-04)