Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Niels Paaske | 05.09.2024 | direktør |
Pelle Bo Jensen | 28.04.2023 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Jersø | 26.06.2020 | 28.04.2023 | adm. dir |
Pelle Bo Jensen | 22.08.2016 | 26.06.2020 | direktør |
Helle Holm Rosendahl | 05.08.2016 | 22.08.2016 | direktør |
Pelle Bo Jensen | 03.08.2016 | 05.08.2016 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Pelle Bo Jensen | 05.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Niels Paaske | 05.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Marius Brandt-Møller | 05.09.2024 | formand |
Torben Stubberup | 28.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Lars Frank Rerup | 14.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Jersø | 28.04.2023 | 05.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Torben Stubberup | 17.04.2020 | 21.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Niels Paaske | 15.01.2020 | 04.09.2024 | formand |
Marius Brandt-Møller | 22.08.2016 | 04.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Pelle Bo Jensen | 22.08.2016 | 28.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Anders Jersø | 22.08.2016 | 26.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Niels Paaske | 22.08.2016 | 14.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
Niels Stengaard Vase | 05.08.2016 | 22.08.2016 | bestyrelsesmedlem |
Helle Holm Rosendahl | 05.08.2016 | 22.08.2016 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Holm Rosendahl | 03.08.2016 | 15.01.2020 | formand |
Anders Jersø | 03.08.2016 | 05.08.2016 | bestyrelsesmedlem |
Pelle Bo Jensen | 03.08.2016 | 05.08.2016 | bestyrelsesmedlem |
Marius Brandt-Møller | 03.08.2016 | 05.08.2016 | bestyrelsesmedlem |
Niels Paaske | 03.08.2016 | 05.08.2016 | bestyrelsesmedlem |