Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2016-05-31 sletter virksomheden Ejerskaber: LC EMBALLAGE A/S. (offentliggjort 2018-01-06)
Den 2017-03-17 sletter virksomheden Ejerskaber: L & C HANDEL. HOBRO ApS. (offentliggjort 2018-06-16)
Den 2018-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: LC EMBALLAGE A/S. (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2018-06-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: L & C HANDEL. HOBRO ApS. (offentliggjort 2018-06-16)
Den 2021-11-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LC EMBALLAGE A/S. (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2020-03-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2020-03-05 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2019-05-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bækparken 47, 9500 Hobro (offentliggjort 2016-08-03)
Den 2016-05-31 tilføjes Direktion: Erik Lund (direktør) (offentliggjort 2016-08-03)
Den 2016-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering, formueadministration samt anden, efter direktionens skøn, i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2016-08-03)
Den 2016-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-08-03)
Den 2016-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2016-08-03)
Den 2016-05-31 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-08-03)
Den 2016-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-08-03)
Den 2016-05-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-08-03)
Den 2016-05-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-08-03)
Den 2016-05-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-08-03)
Den 2016-05-31 tilføjes Legale ejere: Erik Lund (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2016-05-31 tilføjes Navne: Lund Holding Valsgård ApS (offentliggjort 2016-08-03)
Den 2016-05-31 tilføjes Reelle ejere: Erik Lund (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2016-05-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-08-03)
Den 2016-05-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-08-03)
Den 2016-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2016-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2016-08-03)
Den 2016-05-31 tilføjes Vedtægter: 2016-05-31 (offentliggjort 2016-08-03)
Den 2016-05-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-08-03)
Den 2016-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-03)