Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Legale ejere | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-03-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-03-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-03-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-03-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 41, 1165 København K (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-03-26 fjernes Direktion: Jan Petry (direktør) (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-03-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-03-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-02 (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-03-26 fjernes Hovedbranche: Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-03-26 fjernes Navne: EEG Training Hovedstaden ApS (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-03-26 fjernes Reelle ejere: Jan Petry (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-03-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-03-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-03-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-03-26 fjernes Stiftere: Jan Petry Holding ApS (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-03-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2019-12-02 fjernes Legale ejere: Jan Petry Holding ApS (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-08-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 41, 1165 København K (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2016-08-02 tilføjes Direktion: Jan Petry (direktør) (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2016-08-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med biofeedback. Virksomheden arbejder med personer med stress, indlæringsvanskeligheder, ADHD og lignende, gennem elektronisk træning af hjernen. Selskabets formål er ydermere enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2016-08-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2016-08-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-02 (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2016-08-02 tilføjes Hovedbranche: Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2016-08-02 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2016-08-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2016-08-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2016-08-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2016-08-02 tilføjes Legale ejere: Jan Petry Holding ApS (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2016-08-02 tilføjes Navne: EEG Training Hovedstaden ApS (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2016-08-02 tilføjes Reelle ejere: Jan Petry (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2016-08-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2016-08-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2016-08-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2016-08-02 tilføjes Stiftere: Jan Petry Holding ApS (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2016-08-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2016-08-02 tilføjes Vedtægter: 2016-08-02 (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2016-08-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2016-08-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-26)