Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Revisor | Dekret | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Navne | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform |
Den 2023-04-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2023-04-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2023-04-21 fjernes Direktion: Ivan Vinck (direktør) (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2023-04-21 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2023-04-25 Statstidende Dekret
Den 2022-07-11 fjernes Direktion: Frederik Hendrik Evenblij (direktør) (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2022-07-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-09 tilføjes Direktion: Frederik Hendrik Evenblij (direktør) (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2020-10-29 tilføjes Direktion: Ivan Vinck (direktør) (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2020-10-29 fjernes Direktion: Marinus Dirk Davidse (direktør) (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-10-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-07-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-06-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havneholmen 29, 1561 København V (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-08-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-08-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve bygge- og anlægsvirksomhed samt hermed beslægtet aktivitet. (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-08-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-08-12 tilføjes Direktion: Marinus Dirk Davidse (direktør) (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2016-08-12 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-08-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-08-12 tilføjes Navne: Ask Romein Denmark ApS (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-08-11 fjernes Navne: ApS STM nr. 4801 (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-08-01 tilføjes Navne: ApS STM nr. 4801 (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-08-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-08-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-08-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-08-12 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2016-08-12 tilføjes Vedtægter: 2016-08-12 (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-08-01 tilføjes Vedtægter: 2016-08-01 (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-08-03)
Den 2016-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-01 (offentliggjort 2016-08-03)
Den 2016-08-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf (offentliggjort 2017-01-27)
Den 2016-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-08-03)
Den 2016-08-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-08-03)
Den 2016-08-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-08-03)
Den 2016-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-08-03)
Den 2016-08-01 tilføjes Legale ejere: ASK Romein Holding B.V (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2016-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-08-03)
Den 2016-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-08-03)
Den 2016-08-01 tilføjes Stiftere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2016-08-03)
Den 2016-08-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2016-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-08-03)
Den 2016-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-04-27)