Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Regnskabs år | ||||
Vedtægter | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Danmarksgade 14, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2024-01-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Solsortevej 38, 8643 Ans By (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2016-08-03 sletter virksomheden Ejerskaber: Risvig Group ApS. (offentliggjort 2017-08-18)
Den 2017-08-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Risvig Group ApS. (offentliggjort 2017-08-18)
Den 2019-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: FRØSLEV Storesupport ApS. (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2021-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RS ApS. (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2023-11-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-07 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-06-07 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-06-06 fjernes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-06-06 fjernes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-06-07 tilføjes Vedtægter: 2017-06-07 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-07-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solsortevej 38, 8643 Ans By (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2016-07-28 tilføjes Direktion: Jakob Risvig Skov (direktør) (offentliggjort 2016-08-02)
Den 2016-07-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, investeringsvirksomhed samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-08-02)
Den 2016-07-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-07-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-07-28 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-07-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-08-02)
Den 2016-07-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-08-02)
Den 2016-07-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-08-02)
Den 2016-07-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-08-02)
Den 2016-07-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-08-02)
Den 2016-07-28 tilføjes Legale ejere: Jakob Risvig Skov (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2016-07-28 tilføjes Navne: A. T. Holding ApS (offentliggjort 2016-08-02)
Den 2016-07-28 tilføjes Reelle ejere: Jakob Risvig Skov (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2016-07-28 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-07-28 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-07-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-08-02)
Den 2016-07-28 tilføjes Stiftere: Jakob Risvig Skov (offentliggjort 2016-08-02)
Den 2016-07-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2016-08-02)
Den 2016-07-28 tilføjes Vedtægter: 2016-07-28 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-07-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-08-02)
Den 2016-07-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-02)