Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Legale ejere | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
xbrl | Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2022-04-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-04-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-04-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Tyrrestrupvej 22, 8700 Horsens (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-04-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-04-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-02 (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-04-28 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-04-28 fjernes Navne: pmkran.dk ApS (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-04-28 fjernes Reelle ejere: Jørn Bonde (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-04-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-04-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-04-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-04-28 fjernes Stiftere: Jøbo Holding ApS (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-04-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2020-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2020-12-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-12-17 fjernes Legale ejere: Jøbo Holding ApS (offentliggjort 2021-02-13)
Den 2020-12-22 Statstidende Dekret
Den 2020-11-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-12 fjernes Direktion: Jørn Bonde (adm. dir.) (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2016-08-04 tilføjes Reelle ejere: Jørn Bonde (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2016-08-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tyrrestrupvej 22, 8700 Horsens (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2016-08-02 tilføjes Direktion: Jørn Bonde (adm. dir.) (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2016-08-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed med maskiner til bygge- og anlægsvirksomhed og entreprenørmaskiner, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2016-08-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2016-08-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-02 (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2016-08-02 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2016-08-02 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2016-08-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2016-08-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2016-08-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2016-08-02 tilføjes Legale ejere: Jøbo Holding ApS (offentliggjort 2021-02-13)
Den 2016-08-02 tilføjes Navne: pmkran.dk ApS (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2016-08-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2016-08-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2016-08-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2016-08-02 tilføjes Stiftere: Jøbo Holding ApS (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2016-08-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2016-08-02 tilføjes Vedtægter: 2016-08-02 (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2016-08-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2016-08-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-12)