Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Kapital | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-11-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-11-11 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2016-08-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DLO Consulting ApS. (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2018-05-02 sletter virksomheden Ejerskaber: TT-Solutions ApS. (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-10-07 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-07 tilføjes Navne: DLO Holding ApS (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-06 fjernes Navne: DLO Holding IVS (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-07 tilføjes Vedtægter: 2021-10-07 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-06 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2020-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Carlsberg Vej 148, 1. th., 1799 København V (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Carlsberg Vej 148, 1. th., 1799 København V (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-12-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Carlsberg Vej 148, 1. th., 1799 København V (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-05-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 6, 2. tv., 1256 København K (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2019-11-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 6, 2. tv., 1256 København K (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2019-01-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Strandvej 328, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2019-01-20)
Den 2018-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Strandvej 328, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2019-01-20)
Den 2018-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Strandvej 328, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-09-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Strandvej 328, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2016-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Solskrænten 5, 2500 Valby (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2016-11-30 tilføjes Kontaktoplysninger: jimmy.wamberg@gmail.com (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2016-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solskrænten 5, 2500 Valby (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2016-08-01 tilføjes Direktion: Jimmy Klaus Wamberg (adm. dir.) (offentliggjort 2016-08-02)
Den 2016-08-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at virke som holdingselskab. (offentliggjort 2016-08-02)
Den 2016-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2016-08-02)
Den 2016-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-01 (offentliggjort 2016-08-02)
Den 2016-08-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2016-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2016-08-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-08-02)
Den 2016-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-08-02)
Den 2016-08-01 tilføjes Legale ejere: Jimmy Klaus Wamberg (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2016-08-01 tilføjes Navne: DLO Holding IVS (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2016-08-01 tilføjes Reelle ejere: Jimmy Klaus Wamberg (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2016-08-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-08-02)
Den 2016-08-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-08-02)
Den 2016-08-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-08-02)
Den 2016-08-01 tilføjes Stiftere: Jimmy Klaus Wamberg (offentliggjort 2016-08-02)
Den 2016-08-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-08-02)
Den 2016-08-01 tilføjes Vedtægter: 2016-08-01 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2016-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2016-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-02)