Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Kapital | Virksomhedsstatus | Direktion | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Formål | Navne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 45, 1260 København K (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2024-09-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 45, 1260 København K (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2016-08-01 sletter virksomheden Ejerskaber: CoCreators IVS. (offentliggjort 2017-03-07)
Den 2016-08-12 sletter virksomheden Ejerskaber: CAMA Investments ApS. (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2016-08-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Advokatanpartsselskabet Invictus. (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2024-02-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 45, 1260 København K (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2024-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 16, 3., 1256 København K (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2023-04-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 16, 3., 1256 København K (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2022-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 266, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2022-02-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-19 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-01-09 (offentliggjort 2018-02-19)
Den 2018-02-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-02-19)
Den 2018-02-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-19)
Den 2018-02-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-02-19)
Den 2018-02-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-01-02 tilføjes Direktion: Martin Lynge Vesth (adm. dir.) (offentliggjort 2018-02-19)
Den 2018-01-02 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2018-02-19)
Den 2018-01-02 tilføjes Vedtægter: 2018-01-02 (offentliggjort 2018-02-19)
Den 2017-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-02-19)
Den 2017-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-09)
Den 2017-12-09 fjernes Direktion: Martin Lynge Vesth (direktør) (offentliggjort 2017-12-09)
Den 2016-11-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier eller anparter i et advokatselskab. (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-11-15 tilføjes Navne: Advokatanpartsholdingselskabet Elinor Investh ApS (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-11-14 fjernes Navne: Elinor Investh Holding ApS (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-11-15 tilføjes Vedtægter: 2016-11-15 (offentliggjort 2018-02-19)
Den 2016-07-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 266, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2016-07-18 tilføjes Direktion: Martin Lynge Vesth (direktør) (offentliggjort 2017-12-09)
Den 2016-07-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter, formuepleje og anden formueforvaltning og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-07-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2016-08-01)
Den 2016-07-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-07-18 (offentliggjort 2016-08-01)
Den 2016-07-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-08-01)
Den 2016-07-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-08-01)
Den 2016-07-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-02-19)
Den 2016-07-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-08-01)
Den 2016-07-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-08-01)
Den 2016-07-18 tilføjes Legale ejere: Martin Lynge Vesth (offentliggjort 2018-02-19)
Den 2016-07-18 tilføjes Navne: Elinor Investh Holding ApS (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-07-18 tilføjes Reelle ejere: Martin Lynge Vesth (offentliggjort 2017-11-04)
Den 2016-07-18 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-08-01)
Den 2016-07-18 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-08-01)
Den 2016-07-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-08-01)
Den 2016-07-18 tilføjes Stiftere: Martin Lynge Vesth (offentliggjort 2016-08-01)
Den 2016-07-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i fællesskab (offentliggjort 2017-12-09)
Den 2016-07-18 tilføjes Vedtægter: 2016-07-18 (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-07-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-08-01)
Den 2016-07-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-09)