Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Direktion | Revisor | ||||
Bestyrelse | Binavne | Kapital | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Vedtægter | Tegningsregel | Dekret | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Beliggenhedsadresse | ||||
xbrl | Revision fravalgt | Navne | Virksomhedsform | ||||
Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Stiftere |
Den 2019-08-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Zeeds ApS. (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2021-09-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Pengeprofilen A/S. (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-04-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-04-29)
Den 2023-04-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-04-29)
Den 2023-04-25 fjernes Direktion: Michael Søren Bak (direktør) (offentliggjort 2023-04-29)
Den 2023-04-24 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-04-20 fjernes Bestyrelse: Flemming Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-05 fjernes Bestyrelse: Allan Damkjær-Bruun (formand) (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2023-01-23 tilføjes Binavne: Finnex A/S (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-18 tilføjes Bestyrelse: Allan Damkjær-Bruun (formand) (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2023-01-18 fjernes Bestyrelse: Henrik Kragh-Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-17 fjernes Bestyrelse: Allan Damkjær-Bruun (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-11 fjernes Bestyrelse: Stig Myken (formand) (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2023-01-18 tilføjes Kapital (Kapital): 2.892.389,89 (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-18 tilføjes Legale ejere: SELSKABET AF 21 JAN. 2013 ApS, FK Holding Hørning ApS, Charter Five P/S, HERALDYNE ApS (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-18 fjernes Legale ejere: hkm holding 1/12 ApS, Kope Invest ApS, LMC Invest ApS, Pengeprofilen A/S (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-17 fjernes Legale ejere: SELSKABET AF 21 JAN. 2013 ApS, Charter Five P/S, HERALDYNE ApS, FK Holding Hørning ApS (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-18 tilføjes Reelle ejere: Michael Søren Bak (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-17 fjernes Reelle ejere: Michael Søren Bak (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-18 tilføjes Vedtægter: 2023-01-18 (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-12-29 tilføjes Bestyrelse: Stig Myken (formand) (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2022-12-14 fjernes Bestyrelse: Henrik Kragh-Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-12-29 tilføjes Direktion: Michael Søren Bak (direktør) (offentliggjort 2023-04-29)
Den 2022-12-14 fjernes Direktion: Michael Søren Bak (direktør) (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-12-29 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2022-12-14 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-12-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2023-04-29)
Den 2022-12-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-04-29)
Den 2022-12-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2022-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2022-12-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-12-17 Statstidende Dekret
Den 2022-07-12 tilføjes Vedtægter: 2022-07-12 (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2022-12-31 (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2022-07-01 (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oddervej 157, st., 8270 Højbjerg (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Oddervej 157, st., 8270 Højbjerg (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2021-12-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-11-29 tilføjes Bestyrelse: Allan Damkjær-Bruun (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2021-11-29 fjernes Bestyrelse: Frederik Güldner Kolenda (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-11-29 tilføjes Vedtægter: 2021-11-29 (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2021-09-01 tilføjes Legale ejere: FK Holding Hørning ApS, Pengeprofilen A/S (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2021-08-31 fjernes Legale ejere: FK Holding Hørning ApS (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-07-15 tilføjes Legale ejere: FK Holding Hørning ApS (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-07-15 fjernes Legale ejere: ENERGISK A/S (offentliggjort 2021-07-16)
Den 2021-07-14 fjernes Legale ejere: FK Holding Hørning ApS (offentliggjort 2021-07-16)
Den 2021-07-15 fjernes Bestyrelse: Søren Hoelgaard Justesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-07-16)
Den 2021-01-04 tilføjes Kapital (Kapital): 1.135.475,00 (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2021-01-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2021-01-04 tilføjes Legale ejere: LMC Invest ApS (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2021-01-04 tilføjes Reelle ejere: Michael Søren Bak (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2021-01-03 fjernes Reelle ejere: Michael Søren Bak (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-04 tilføjes Vedtægter: 2021-01-04 (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-01-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-12 tilføjes Bestyrelse: Søren Hoelgaard Justesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-07-16)
Den 2020-06-12 fjernes Bestyrelse: Jørgen Lindhardt Steffensen (formand) (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-12 tilføjes Kapital (Kapital): 1.020.490,00 (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2020-06-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2020-06-12 tilføjes Legale ejere: FK Holding Hørning ApS, ENERGISK A/S, Charter Five P/S, HERALDYNE ApS, Kope Invest ApS (offentliggjort 2021-07-16)
Den 2020-06-12 fjernes Legale ejere: First Down Holding ApS, VESTER HESSELDAL HOLDING ApS (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-11 fjernes Legale ejere: Charter Five P/S (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-12 tilføjes Reelle ejere: Michael Søren Bak (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2020-06-11 fjernes Reelle ejere: Michael Søren Bak (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-12 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2020-06-12 tilføjes Vedtægter: 2020-06-12 (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2020-05-01 tilføjes Legale ejere: Charter Five P/S, First Down Holding ApS, VESTER HESSELDAL HOLDING ApS, hkm holding 1/12 ApS (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-04-22 fjernes Binavne: Bedrebudget ApS (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2020-04-21 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-04-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-04-21 tilføjes Navne: Pengeprofilen A/S (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2020-04-20 fjernes Navne: Pengeprofilen ApS (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2020-04-21 tilføjes Vedtægter: 2020-04-21 (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-04-21 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2020-04-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2020-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oddervej 157, st., 8270 Højbjerg (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2020-03-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Thorsgade 46, 8410 Rønde (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2020-03-06 tilføjes Hjemmeside: www.pengeprofilen.dk (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2020-03-06 tilføjes Kontaktoplysninger: info@pengeprofilen.dk (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2019-12-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-26 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Lindhardt Steffensen (formand) (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2019-06-26 tilføjes Vedtægter: 2019-06-26 (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-04-01 tilføjes Reelle ejere: Michael Søren Bak (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2019-04-01 fjernes Reelle ejere: Cecilie Bak (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-12-11 tilføjes Binavne: Bedrebudget ApS (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2018-12-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-30 tilføjes Navne: Pengeprofilen ApS (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2018-11-29 fjernes Navne: bedrebudget aps (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2018-11-30 tilføjes Vedtægter: 2018-11-30 (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-12-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-07-01 tilføjes Reelle ejere: Cecilie Bak (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2016-07-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thorsgade 46, 8410 Rønde (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2016-07-21 tilføjes Direktion: Michael Søren Bak (direktør) (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2016-07-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at lave EDB løsninger til forskellige formål samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2016-08-01)
Den 2016-07-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2016-08-01)
Den 2016-07-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-07-21 (offentliggjort 2016-08-01)
Den 2016-07-21 tilføjes Hovedbranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2016-08-01)
Den 2016-07-21 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2016-07-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2016-07-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-08-01)
Den 2016-07-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-08-01)
Den 2016-07-21 tilføjes Legale ejere: SELSKABET AF 21 JAN. 2013 ApS (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2016-07-21 tilføjes Navne: bedrebudget aps (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2016-07-21 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2016-07-21 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2016-07-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2016-07-21 tilføjes Stiftere: SELSKABET AF 21 JAN. 2013 ApS (offentliggjort 2016-08-01)
Den 2016-07-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2016-07-21 tilføjes Vedtægter: 2016-07-21 (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2016-07-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2016-07-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-20)