Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | xbrl | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2022-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-07 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Ålykke 16, 7500 Holstebro (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-07 fjernes Bibranche: Engroshandel med affaldsprodukter (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-01 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-07 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-07 fjernes Legale ejere: Johannes Domdahl Olesen (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-07 fjernes Navne: Glam & Glow ivs (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-07 fjernes Reelle ejere: Johannes Domdahl Olesen (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-07 fjernes Stiftere: RUNE CHRISTIANSEN HOLDING IVS, PRIME INNOVATION ApS (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-07 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-02-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-02-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-02-02 fjernes Direktion: Johannes Domdahl Olesen (direktør) (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2021-07-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med affaldsprodukter (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2019-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ålykke 16, 7500 Holstebro (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2019-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Tingstedvej 17, 7990 Øster Assels (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-11-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med neglebar og anden personlig pleje (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2019-11-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af alle direktørerne i forening (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2019-10-07 tilføjes Direktion: Johannes Domdahl Olesen (direktør) (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2019-10-07 fjernes Direktion: Martin Bjerg (direktør) (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-10-07 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2019-10-06 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2019-10-07 tilføjes Legale ejere: Johannes Domdahl Olesen (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2019-10-07 fjernes Legale ejere: Martin Bjerg (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-10-07 tilføjes Navne: Glam & Glow ivs (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2019-10-06 fjernes Navne: JFK Solution IVS (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-10-07 tilføjes Reelle ejere: Johannes Domdahl Olesen (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2019-10-07 fjernes Reelle ejere: Martin Bjerg (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-10-07 tilføjes Vedtægter: 2019-10-07 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2019-06-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2018-12-30 fjernes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2018-05-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tingstedvej 17, 7990 Øster Assels (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2017-05-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovkrogen 4, 7980 Vils (offentliggjort 2017-05-20)
Den 2017-05-20 tilføjes Direktion: Martin Bjerg (direktør) (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2017-05-20 fjernes Direktion: Heidi Brandt Funder (direktør) (offentliggjort 2017-05-20)
Den 2017-05-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er montagearbejde i Danmark og udlandet (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2017-05-20 tilføjes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2017-05-19 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer fra stadepladser og markeder (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-05-20 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2017-05-20 tilføjes Legale ejere: Martin Bjerg (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2017-05-20 fjernes Legale ejere: Heidi Brandt Funder, Sophie Emilie Døstrup, Anna Kjelstrup, Louise Trans Larsen (offentliggjort 2017-05-20)
Den 2017-05-20 tilføjes Navne: JFK Solution IVS (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2017-05-19 fjernes Navne: Dunseriet IVS (offentliggjort 2017-05-20)
Den 2017-05-20 tilføjes Reelle ejere: Martin Bjerg (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2017-05-20 tilføjes Vedtægter: 2017-05-20 (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2017-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovkrogen 4, 7980 Vils (offentliggjort 2017-05-20)
Den 2017-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Tingstedvej 17, 7990 Øster Assels (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2017-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tingstedvej 17, 7990 Øster Assels (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2017-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Lauravej 3, 2500 Valby (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2017-01-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er salg af frikadeller (dunser) til forskellige arrangementer (offentliggjort 2017-05-20)
Den 2017-01-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion i forening (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2017-01-15 tilføjes Direktion: Heidi Brandt Funder (direktør) (offentliggjort 2017-05-20)
Den 2017-01-15 fjernes Direktion: Martin Bjerg (direktør) (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2017-01-01 tilføjes Direktion: Martin Bjerg (direktør) (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2017-01-01 fjernes Direktion: Rune Christiansen (direktør) (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2017-01-15 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer fra stadepladser og markeder (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-01-14 fjernes Hovedbranche: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2017-01-26)
Den 2017-01-15 tilføjes Legale ejere: Heidi Brandt Funder, Sophie Emilie Døstrup, Anna Kjelstrup, Louise Trans Larsen (offentliggjort 2017-05-20)
Den 2017-01-15 fjernes Legale ejere: Martin Bjerg (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2017-01-01 tilføjes Legale ejere: Martin Bjerg (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2017-01-01 fjernes Legale ejere: RUNE CHRISTIANSEN HOLDING IVS, PRIME INNOVATION ApS (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2017-01-15 tilføjes Navne: Dunseriet IVS (offentliggjort 2017-05-20)
Den 2017-01-14 fjernes Navne: Copenvision IVS (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2017-01-15 tilføjes Vedtægter: 2017-01-15 (offentliggjort 2017-05-20)
Den 2017-01-15 fjernes Bibranche: Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder (offentliggjort 2017-01-26)
Den 2016-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lauravej 3, 2500 Valby (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-08-01 tilføjes Bibranche: Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder (offentliggjort 2017-01-26)
Den 2016-08-01 tilføjes Direktion: Rune Christiansen (direktør) (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-08-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed primært indenfor udvikling af forskellige produkter med henblik på salg B2B, samt efter det centrale ledelsesorgan vurdering beslægtede opgaver. (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2016-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-01 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2016-08-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2017-01-26)
Den 2016-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2016-08-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2016-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2016-08-01 tilføjes Legale ejere: RUNE CHRISTIANSEN HOLDING IVS, PRIME INNOVATION ApS (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-08-01 tilføjes Navne: Copenvision IVS (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2016-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2016-08-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2016-08-01 tilføjes Stiftere: RUNE CHRISTIANSEN HOLDING IVS, PRIME INNOVATION ApS (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2016-08-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-08-01 tilføjes Vedtægter: 2016-08-01 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2016-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-02)