Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Tegningsregel | xbrl | Direktion | ||||
Vedtægter | Hvidhvask | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2024-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2024-01-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2024-01-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2024-01-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Toftemosevej 26, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2024-01-15 fjernes Binavne: MLD Konsult IvS (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2024-01-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2024-01-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-07-29 (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2024-01-15 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-02-27 (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2024-01-15 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2024-01-15 fjernes Navne: Toftemose Holding IvS (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2024-01-15 fjernes Reelle ejere: Jacques Ejlerskov (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2024-01-15 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2024-01-15 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2024-01-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2024-01-15 fjernes Stiftere: Jacques Ejlerskov (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2024-01-15 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2023-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2023-05-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-05-28)
Den 2023-05-26 Statstidende Dekret
Den 2023-04-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-05-28)
Den 2023-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-05-28)
Den 2023-02-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2021-12-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-11-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2021-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2021-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-26 fjernes Direktion: Jacques Ejlerskov (direktør) (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toftemosevej 26, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2020-02-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Toftemosevej 26, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2019-11-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-08 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-02-27 (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2018-03-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2018-03-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2018-03-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-02-22 tilføjes Direktion: Jacques Ejlerskov (direktør) (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2018-02-06 fjernes Direktion: Jacques Ejlerskov (direktør) (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-02-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2018-02-22 tilføjes Vedtægter: 2018-02-22 (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2018-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2018-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2017-11-13 tilføjes Reelle ejere: Jacques Ejlerskov (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2016-09-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2016-07-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toftemosevej 26, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2016-07-29 tilføjes Binavne: MLD Konsult IvS (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2016-07-29 tilføjes Direktion: Jacques Ejlerskov (direktør) (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2016-07-29 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udøve investeringsvirksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2016-07-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2016-07-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-07-29 (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2016-07-29 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2016-07-29 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2016-07-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2016-07-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2016-07-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2016-07-29 tilføjes Navne: Toftemose Holding IvS (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2016-07-29 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2016-07-29 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2016-07-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2016-07-29 tilføjes Stiftere: Jacques Ejlerskov (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2016-07-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2016-07-29 tilføjes Vedtægter: 2016-07-29 (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2016-07-29 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2016-07-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-06)