Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
David Doose Schmidt | 01.08.2016 | |
Michael Andersen | 01.08.2016 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Michael Andersen | 01.08.2016 | 07.12.2017 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
David Doose Schmidt | 01.08.2016 | 06.12.2017 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Indlægsklinikken.dk ApS (CVR 31617375) | NORMAL | 25.06.2018 | 50,00-66,66% | 50,00-66,66% |
Indlægsklinikken Ejendomme ApS (CVR 43783149) | NORMAL | 16.01.2023 | 33,33-49,99% | 33,33 % |