Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Revision fravalgt | Bestyrelse | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Hvidhvask | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-12 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2023-12-12 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åboulevarden 23, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2021-04-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-05 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2019-12-05 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2018-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-03-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-03-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-03-20 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-09-04 tilføjes Bestyrelse: Martin Thaagaard Lie (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-09-04 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-09-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-09-04 tilføjes Legale ejere: YOUNG GUN HOLDING ApS, Lie-Invest ApS, Alchemy Invest ApS (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-09-03 fjernes Legale ejere: Lie-Invest ApS, Alchemy Invest ApS (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-09-04 tilføjes Navne: Cand ApS (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-09-03 fjernes Navne: Cand IVS (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-09-04 tilføjes Reelle ejere: Martin Thaagaard Lie, Casper Skjold Nielsen, Daniel Birkholm, Kevin Neve Steinmeier Rebsdorf (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-04 tilføjes Vedtægter: 2017-09-04 (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-09-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-09-03 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-21 tilføjes Kapital (Kapital): 1,67 (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-08-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-08-21 tilføjes Vedtægter: 2017-08-21 (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-07-13 tilføjes Hjemmeside: www.cand.dk (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-07-12 fjernes Hjemmeside: www.invido.dk (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-07-13 tilføjes Kontaktoplysninger: udvikling@cand.dk (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-07-12 fjernes Kontaktoplysninger: udvikling@invido.dk (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-29 tilføjes Navne: Cand IVS (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-05-28 fjernes Navne: invido drift IVS (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-05-29 tilføjes Vedtægter: 2017-05-29 (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-07-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2016-07-28 tilføjes Direktion: Casper Skjold Nielsen (direktør) (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-07-28 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udøve handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-07-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-07-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-07-28 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-07-28 tilføjes Hjemmeside: www.invido.dk (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2016-07-28 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-07-28 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2016-07-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): null (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2016-07-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-07-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-07-28 tilføjes Kontaktoplysninger: udvikling@invido.dk (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2016-07-28 tilføjes Legale ejere: Lie-Invest ApS, Alchemy Invest ApS (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2016-07-28 tilføjes Navne: invido drift IVS (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2016-07-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-07-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-07-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2016-07-28 tilføjes Stiftere: Lie-Invest ApS, Alchemy Invest ApS (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-07-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-07-28 tilføjes Vedtægter: 2016-07-28 (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2016-07-28 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2016-07-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-07-28)