Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Hendrik Arie Lukas | 01.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Alex de Ruiter | 01.06.2023 | formand |
Håkan Lennarth Olof Franzen | 20.07.2016 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
André Haket | 06.08.2020 | 01.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Freddy Trompert | 06.08.2020 | 01.06.2023 | formand |
Willem Jan Groenewoud | 20.07.2016 | 06.08.2020 | formand |
Freddy Trompert | 20.07.2016 | 05.08.2020 | bestyrelsesmedlem |