Sektion (alle) | |||||||
Kontaktoplysninger | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | xbrl | ||||
Bestyrelse | Tegningsregel | Direktion | Vedtægter | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Hjemmeside | Navne | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-24 tilføjes Kontaktoplysninger: regnskab@hugbageri.dk (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2024-09-23 fjernes Kontaktoplysninger: faktura@hugbageri.dk (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2016-08-01 sletter virksomheden Ejerskaber: H.U.G Bageri Aps. (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2024-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Farimagsgade 20, kl. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Farimagsgade 20, kl. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-05-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-20 tilføjes Bestyrelse: Louise Walter Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-08-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør og direktør eller af den administrerende direktør i forening med bestyrelsesformanden. (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-08-16 tilføjes Bestyrelse: Mikkel Irminger Sarbo (formand) (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-08-16 tilføjes Direktion: Philippe Lefebvre (adm. dir.) (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-08-11 fjernes Direktion: Kathrine Rosamunde Leifer (direktør) (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-08-16 tilføjes Vedtægter: 2023-08-16 (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-08-11 tilføjes Legale ejere: Philippe Lefebvre Holding ApS, SARBO VENTURES ApS (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-08-11 fjernes Legale ejere: Kathrines Holding ApS (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-08-11 fjernes Reelle ejere: Kathrine Rosamunde Leifer (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-05-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-17 fjernes Reelle ejere: Morten Ankjær (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-21 fjernes Legale ejere: HUG Ejendomme ApS (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2021-06-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-08 tilføjes Kontaktoplysninger: faktura@hugbageri.dk (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2021-02-07 fjernes Kontaktoplysninger: kontakt@detglutenfribageatelier.dk (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2020-08-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-29 tilføjes Reelle ejere: Mette Marie Sarbo (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2020-05-28 fjernes Reelle ejere: Mette Marie Sarbo (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2020-05-29 fjernes Direktion: Morten Ankjær (direktør) (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Farimagsgade 20, kl. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2020-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Farimagsgade 20, kl. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2019-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Farimagsgade 20, kl. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2019-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Stationsvej 2, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 tilføjes Direktion: Morten Ankjær (direktør) (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2019-12-18 tilføjes Hjemmeside: www.hugbageri.dk (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 tilføjes Legale ejere: HUG Ejendomme ApS (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2019-12-18 tilføjes Reelle ejere: Mette Marie Sarbo, Morten Ankjær, Kathrine Rosamunde Leifer (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2019-12-17 fjernes Reelle ejere: Kathrine Rosamunde Leifer, Mette Marie Sarbo (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-11-11 tilføjes Navne: H.U.G Bageri Aps (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-11-10 fjernes Navne: Det Glutenfri Bageatelier ApS (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-11-11 tilføjes Vedtægter: 2019-11-11 (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-22 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@detglutenfribageatelier.dk (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2016-08-01 tilføjes Legale ejere: H.U.G Bageri Aps (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2016-08-01 fjernes Legale ejere: H.U.G Bageri Aps (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2016-07-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stationsvej 2, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2016-07-26 tilføjes Direktion: Kathrine Rosamunde Leifer (direktør) (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2016-07-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive bagerforretning samt andet dermed efter direktionens skøn beslægtede formål. (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-07-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-07-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-07-26 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-07-26 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af friske bageriprodukter (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-07-26 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-07-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-07-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-07-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-07-26 tilføjes Legale ejere: Kathrines Holding ApS, Mette Maries Holding ApS (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2016-07-26 tilføjes Navne: Det Glutenfri Bageatelier ApS (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2016-07-26 tilføjes Reelle ejere: Kathrine Rosamunde Leifer, Mette Marie Sarbo (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2016-07-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-07-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-07-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-07-26 tilføjes Stiftere: Mette Maries Holding ApS, Kathrines Holding ApS (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-07-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktørerne i forening. (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2016-07-26 tilføjes Vedtægter: 2016-07-26 (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2016-07-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-07-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-07-28)