Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Hvidhvask | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klintevej 7, 3450 Allerød (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Klintevej 7, 3450 Allerød (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2017-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Human House A/S. (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2020-09-05 sletter virksomheden Ejerskaber: Human House Group A/S. (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-03-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Human House Group A/S. (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-03-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Human House Group A/S. (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-09-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-09-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2019-08-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-20 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-27 tilføjes Legale ejere: Jannick Emil Adeltoft Ajslev (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2016-07-27 tilføjes Reelle ejere: Jannick Emil Adeltoft Ajslev (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2016-07-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klintevej 7, 3450 Allerød (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2016-07-26 tilføjes Direktion: Jannick Emil Adeltoft Ajslev (adm. dir.) (offentliggjort 2016-07-27)
Den 2016-07-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve rådgivende virksomhed og investeringer samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2016-07-27)
Den 2016-07-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-04-30 (offentliggjort 2016-07-27)
Den 2016-07-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-07-26 (offentliggjort 2016-07-27)
Den 2016-07-26 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2016-07-27)
Den 2016-07-26 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-07-27)
Den 2016-07-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-07-27)
Den 2016-07-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-07-27)
Den 2016-07-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-07-27)
Den 2016-07-26 tilføjes Kontaktoplysninger: jannick@ajslev.dk (offentliggjort 2016-07-27)
Den 2016-07-26 tilføjes Navne: AMC ApS (offentliggjort 2016-07-27)
Den 2016-07-26 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2016-07-27)
Den 2016-07-26 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2016-07-27)
Den 2016-07-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-07-27)
Den 2016-07-26 tilføjes Stiftere: Jannick Emil Adeltoft Ajslev (offentliggjort 2016-07-27)
Den 2016-07-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2016-07-27)
Den 2016-07-26 tilføjes Vedtægter: 2016-07-26 (offentliggjort 2016-07-27)
Den 2016-07-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-07-27)
Den 2016-07-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-07-27)