Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-10-21 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-10-21 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-10-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Søvænget 5, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-10-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-10-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-01 (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-10-21 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-10-21 fjernes Kontaktoplysninger: jesper.leth@lethcompany.dk (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-10-21 fjernes Legale ejere: JESPER LETH HOLDING ApS (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-10-21 fjernes Navne: Leth & Co IVS (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-10-21 fjernes Reelle ejere: Jesper Bursøe Leth (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-10-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-10-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-10-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-10-21 fjernes Stiftere: JESPER LETH HOLDING ApS (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-10-21 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-08-18 fjernes Direktion: Jesper Bursøe Leth (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2020-08-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2016-09-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2016-09-04 tilføjes Kontaktoplysninger: jesper.leth@lethcompany.dk (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2016-09-03 fjernes Kontaktoplysninger: lethj@neomailbox.net (offentliggjort 2016-09-04)
Den 2016-09-01 tilføjes Kontaktoplysninger: lethj@neomailbox.net (offentliggjort 2016-09-04)
Den 2016-09-01 tilføjes Direktion: Jesper Bursøe Leth (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2016-09-01 tilføjes Legale ejere: JESPER LETH HOLDING ApS (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2016-09-01 tilføjes Reelle ejere: Jesper Bursøe Leth (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2016-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2016-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2016-07-26)
Den 2016-07-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søvænget 5, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2016-07-26 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at sælge konsulentydelser (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2016-07-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2016-07-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-01 (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2016-07-26 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2016-07-26 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2016-07-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2016-07-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2016-07-26 tilføjes Navne: Leth & Co IVS (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2016-07-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2016-07-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2016-07-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2016-07-26 tilføjes Stiftere: JESPER LETH HOLDING ApS (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2016-07-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den administrerende direktør (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2016-07-26 tilføjes Vedtægter: 2016-07-26 (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2016-07-26 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2016-07-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2016-07-26)