Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
IndkaldelseTilFordringsproevelse | Direktion | Dekret | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | xbrl | Kapital | Vedtægter | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2022-02-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-02-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-02-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-02-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 21, 5000 Odense C (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-02-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-02-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-07-25 (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-02-17 fjernes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-02-17 fjernes Legale ejere: STIG BERTHELSEN HOLDING ApS, REBAZ HOLDING ApS, Morten Bay Skov Kastrup (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-02-17 fjernes Navne: B&B 2 ApS (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-02-17 fjernes Reelle ejere: Stig Hans Markus Berthelsen, Leonardo Rebaz Beg, Morten Bay Skov Kastrup (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-02-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-02-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-02-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-02-17 fjernes Stiftere: STIG BERTHELSEN HOLDING ApS, REBAZ HOLDING ApS (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-02-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-01-22 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-12-11 Statstidende IndkaldelseTilFordringsproevelse
Den 2020-05-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2020-05-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-31)
Den 2020-05-27 fjernes Direktion: Stig Hans Markus Berthelsen (direktør) (offentliggjort 2020-05-31)
Den 2020-05-30 Statstidende Dekret
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-07-22 tilføjes Direktion: Morten Bay Skov Kastrup (direktør) (offentliggjort 2020-05-31)
Den 2019-07-22 fjernes Direktion: Leonardo Rebaz Beg (direktør) (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-01 tilføjes Legale ejere: STIG BERTHELSEN HOLDING ApS, REBAZ HOLDING ApS, Morten Bay Skov Kastrup (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2019-02-01 tilføjes Reelle ejere: Stig Hans Markus Berthelsen, Leonardo Rebaz Beg, Morten Bay Skov Kastrup (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-31 fjernes Legale ejere: STIG BERTHELSEN HOLDING ApS, REBAZ HOLDING ApS (offentliggjort 2020-01-19)
Den 2019-01-31 fjernes Reelle ejere: Stig Hans Markus Berthelsen, Leonardo Rebaz Beg (offentliggjort 2020-01-19)
Den 2019-01-18 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2019-01-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2019-01-18 tilføjes Vedtægter: 2019-01-18 (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 21, 5000 Odense C (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 21, 5000 Odense C (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 21, 5000 Odense C (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-08-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Overgade 45, 5000 Odense C (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-05-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Overgade 45, 5000 Odense C (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-05-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Klingenberg 14, 5000 Odense C (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-05-16 tilføjes Navne: B&B 2 ApS (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2018-05-15 fjernes Navne: Aya Club Aps (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-05-16 tilføjes Vedtægter: 2018-05-16 (offentliggjort 2020-01-19)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-07-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klingenberg 14, 5000 Odense C (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2016-07-25 tilføjes Direktion: Leonardo Rebaz Beg (direktør) (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2016-07-25 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive cafe, natklub og diskoteksvirksomhed samt virksomhed beslægtet hermed. (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2016-07-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2016-07-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-07-25 (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2016-07-25 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2016-07-25 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-01-19)
Den 2016-07-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-19)
Den 2016-07-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2016-07-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2016-07-25 tilføjes Legale ejere: STIG BERTHELSEN HOLDING ApS, REBAZ HOLDING ApS (offentliggjort 2020-01-19)
Den 2016-07-25 tilføjes Navne: Aya Club Aps (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2016-07-25 tilføjes Reelle ejere: Stig Hans Markus Berthelsen, Leonardo Rebaz Beg (offentliggjort 2020-01-19)
Den 2016-07-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2016-07-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2016-07-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2016-07-25 tilføjes Stiftere: STIG BERTHELSEN HOLDING ApS, REBAZ HOLDING ApS (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2016-07-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2020-05-31)
Den 2016-07-25 tilføjes Vedtægter: 2016-07-25 (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2016-07-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2016-07-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-31)