Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | xbrl | Direktion | Revisor | ||||
Vedtægter | Legale ejere | Reelle ejere | Revision fravalgt | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Binavne | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-01 tilføjes Bestyrelse: Henrik Obel (formand) (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-05-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-30 fjernes Bestyrelse: Charlotte Kirkemann Obel (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-04-30 fjernes Direktion: Henrik Obel (direktør) (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2023-08-01 tilføjes Bestyrelse: Anny Bundgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-08-26)
Den 2023-07-31 fjernes Bestyrelse: Ole Dam (formand) (offentliggjort 2023-08-26)
Den 2023-07-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-18 tilføjes Revisor: Revisorerne Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-11-18 fjernes Revisor: DANSK REVISION SKIVE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-03-29 tilføjes Revisor: DANSK REVISION SKIVE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-03-29 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2022-03-02 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2022-03-29 tilføjes Vedtægter: 2022-03-29 (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2022-03-03 tilføjes Bestyrelse: Ole Dam (formand) (offentliggjort 2023-08-26)
Den 2022-03-03 fjernes Bestyrelse: Christian Munk Skov (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-03-03 tilføjes Direktion: Henrik Obel (direktør) (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2022-03-03 fjernes Direktion: Lasse Skov (direktør) (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-03-03 tilføjes Legale ejere: FGO Holding ApS (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-03-03 fjernes Legale ejere: T. N. ENTERPRISE ApS (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-03-03 tilføjes Reelle ejere: Charlotte Kirkemann Obel, Henrik Obel (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-03-03 fjernes Reelle ejere: Lasse Skov, Janne Munk Jensen (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-03-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2022-03-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2022-03-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-04-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllemarken 6, 8300 Odder (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllemarken 6, 8300 Odder (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllemarken 6, 8300 Odder (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2016-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllemarken 6, 8300 Odder (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-11-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllemarken 6, 8300 Odder (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllemarken 6, 8300 Odder (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-07-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllemarken 6, 8300 Odder (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2016-07-20 tilføjes Bestyrelse: Christian Munk Skov (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2016-07-20 tilføjes Binavne: PåskegaverOnline A/S, GavekurveOnline A/S, FirmajulegaverOnline A/S, ChokoladegaverOnline A/S (offentliggjort 2016-07-26)
Den 2016-07-20 tilføjes Direktion: Lasse Skov (direktør) (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2016-07-20 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive handel med gaver på internettet og detail samt anden efter ledelses skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-07-26)
Den 2016-07-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-07-26)
Den 2016-07-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-07-20 (offentliggjort 2016-07-26)
Den 2016-07-20 tilføjes Hovedbranche: Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (offentliggjort 2016-07-26)
Den 2016-07-20 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2016-07-26)
Den 2016-07-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-07-26)
Den 2016-07-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-07-26)
Den 2016-07-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-07-26)
Den 2016-07-20 tilføjes Legale ejere: T. N. ENTERPRISE ApS (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2016-07-20 tilføjes Navne: FirmagaverOnline A/S (offentliggjort 2016-07-26)
Den 2016-07-20 tilføjes Reelle ejere: Lasse Skov, Janne Munk Jensen (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2016-07-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-07-26)
Den 2016-07-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-07-26)
Den 2016-07-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2016-07-20 tilføjes Stiftere: T. N. ENTERPRISE ApS (offentliggjort 2016-07-26)
Den 2016-07-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den samlede bestyrelse eller en af direktørerne. (offentliggjort 2016-07-26)
Den 2016-07-20 tilføjes Vedtægter: 2016-07-20 (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2016-07-20 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-07-26)
Den 2016-07-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-07-26)