Sektion (alle) | |||||||
Dekret | Virksomhedsstatus | Direktion | xbrl | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Reelle ejere | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-06-19 Statstidende Dekret
Den 2024-05-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-05-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-04-03 fjernes Direktion: Mads Høst Jensen (direktør) (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2023-12-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kjulvej 6, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-10-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Kringelhøjvej 9, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2017-10-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-28 tilføjes Reelle ejere: Julie Weinreich Sørensen, Mads Høst Jensen (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2016-07-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kringelhøjvej 9, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2016-07-20 tilføjes Direktion: Mads Høst Jensen (direktør) (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2016-07-20 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er import, eksport samt salg af kosmetikprodukter (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-07-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-07-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-07-20 (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-07-20 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-07-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-07-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-07-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-07-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-07-20 tilføjes Legale ejere: Julie Weinreich Sørensen, Mads Høst Jensen, Weinreich&Høst Holding Aps (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2016-07-20 fjernes Legale ejere: Julie Weinreich Sørensen, Mads Høst Jensen (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2016-07-20 tilføjes Navne: LAQ Shield Aps (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-07-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-07-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-07-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-07-20 tilføjes Stiftere: Mads Høst Jensen, Julie Weinreich Sørensen (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-07-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af Julie Weinreich Sørensen og Mads Høst Jensen (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2016-07-20 tilføjes Vedtægter: 2016-07-20 (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-07-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-07-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-05-14)