Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sørupvej 95, 5700 Svendborg (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Mølmarksvej 59, 5700 Svendborg (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2016-05-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: A/S SVEND AAGE JACOBSEN. (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2018-11-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: A/S SVEND AAGE JACOBSEN. (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2023-03-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mølmarksvej 59, 5700 Svendborg (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-03-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Mølmarksvej 59, 5700 Svendborg (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-03-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mølmarksvej 59, 5700 Svendborg (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2016-05-31 tilføjes Direktion: David Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse af kapitalandele samt al anden i forbindelse hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Legale ejere: David Jacobsen (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Navne: DJ Holding 2016 ApS (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Reelle ejere: David Jacobsen (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2016-05-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Vedtægter: 2016-05-31 (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-07-25)