Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Tegningsregel | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Vedtægter | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-19 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2023-12-19 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2023-07-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-10 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2018-12-10 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2018-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Energiporten 2, 2450 København SV (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Energiporten 2, 2450 København SV (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-07-09 tilføjes Kontaktoplysninger: tft@nf-law.dk (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-07-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Energiporten 2, 2450 København SV (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-07-01 tilføjes Legale ejere: Troels Flethøj Thygesen (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-07-01 fjernes Legale ejere: David Nikolaj Nielsen (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-07-01 tilføjes Navne: Flethøj Komplementar ApS (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-07-01 tilføjes Reelle ejere: Troels Flethøj Thygesen (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-07-01 fjernes Reelle ejere: David Nikolaj Nielsen (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-07-01 tilføjes Vedtægter: 2018-07-01 (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-07-01 fjernes Direktion: David Nikolaj Nielsen (direktør) (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Vartov Vej 2, 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-06-30 fjernes Legale ejere: Troels Flethøj Thygesen (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-06-30 fjernes Navne: Nielsen & Flethøj Komplementar ApS (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-06-30 fjernes Reelle ejere: Troels Flethøj Thygesen (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-01-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Vartov Vej 2, 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2016-07-21 tilføjes Direktion: David Nikolaj Nielsen (direktør) (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2016-07-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i Nielsen & Flethøj advokatpartnerselskab samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-07-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-07-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-07-21 (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-07-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2016-07-21 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-07-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-07-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-07-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-07-21 tilføjes Legale ejere: Troels Flethøj Thygesen, David Nikolaj Nielsen (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2016-07-21 tilføjes Navne: Nielsen & Flethøj Komplementar ApS (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2016-07-21 tilføjes Reelle ejere: Troels Flethøj Thygesen, David Nikolaj Nielsen (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2016-07-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-07-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-07-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-07-21 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2016-07-21 tilføjes Stiftere: Troels Flethøj Thygesen, David Nikolaj Nielsen (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-07-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2016-07-21 tilføjes Vedtægter: 2016-07-21 (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2016-07-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-07-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-07-25)