Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Søren Klinkby Hansen | 15.05.2023 | formand |
Søren Bygbjerg | 15.05.2023 | næstformand |
Ole Klinkby Hansen | 22.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mogens Dam Jepsen | 22.11.2017 | 15.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Sondrup Rosener | 22.11.2017 | 15.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Morten Petersen | 22.11.2017 | 15.05.2023 | formand |
Søren Klinkby Hansen | 22.11.2017 | 14.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Dam Jepsen | 14.06.2016 | 30.08.2017 | bestyrelsesmedlem |
Søren Klinkby Hansen | 14.06.2016 | 30.08.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Sondrup Rosener | 14.06.2016 | 30.08.2017 | bestyrelsesmedlem |
Morten Petersen | 14.06.2016 | 30.08.2017 | formand |
Ole Klinkby Hansen | 14.06.2016 | 30.08.2017 | næstformand |