Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-17 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-17 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2016-05-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ALFARVAD A/S. (offentliggjort 2020-09-11)
Den 2018-09-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KYSTVEJEN 50 ApS. (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2022-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronosvej 164, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2020-09-11)
Den 2020-09-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Mellem Broerne 7, st., 9400 Nørresundby (offentliggjort 2020-09-11)
Den 2020-07-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2019-11-01 fjernes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mellem Broerne 7, st., 9400 Nørresundby (offentliggjort 2020-09-11)
Den 2017-02-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Mellem Broerne 7, st., 9400 Nørresundby (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2016-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mellem Broerne 7, st., 9400 Nørresundby (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2016-05-24 tilføjes Direktion: Annesofie Madsen (direktør) (offentliggjort 2016-07-18)
Den 2016-05-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber, at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-07-18)
Den 2016-05-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-07-18)
Den 2016-05-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2016-07-18)
Den 2016-05-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-07-18)
Den 2016-05-24 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-07-18)
Den 2016-05-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-07-18)
Den 2016-05-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-07-18)
Den 2016-05-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-07-18)
Den 2016-05-24 tilføjes Legale ejere: Annesofie Madsen (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2016-05-24 tilføjes Navne: Annesofie Madsen ApS (offentliggjort 2016-07-18)
Den 2016-05-24 tilføjes Reelle ejere: Annesofie Madsen (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2016-05-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-07-18)
Den 2016-05-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-07-18)
Den 2016-05-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-07-18)
Den 2016-05-24 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2016-05-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-07-18)
Den 2016-05-24 tilføjes Vedtægter: 2016-05-24 (offentliggjort 2016-07-18)
Den 2016-05-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-07-18)
Den 2016-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-07-18)