Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | ||||
Vedtægter | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Ejerskaber |
Den 2019-01-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-01-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Jerichausgade 7, 1777 København V (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-01-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-03-31 (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-01-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-07-08 (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-01-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-01-30 fjernes Legale ejere: Jeppe Sloth Carlsen (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-01-30 fjernes Navne: J7 Holding ApS (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-01-30 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-01-30 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-01-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-01-30 fjernes Stiftere: Jeppe Sloth Carlsen (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-01-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2018-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2018-04-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-05-05)
Den 2018-01-31 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-05-05)
Den 2017-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-05-05)
Den 2017-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-09)
Den 2017-12-09 fjernes Direktion: Jeppe Sloth Carlsen (direktør) (offentliggjort 2017-12-09)
Den 2016-07-15 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2016-07-15 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2016-07-14 fjernes Regnskabs år: --03-30 (offentliggjort 2016-07-15)
Den 2016-07-14 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2016-07-15)
Den 2016-07-08 tilføjes Regnskabs år: --03-30 (offentliggjort 2016-07-15)
Den 2016-07-08 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2016-07-15)
Den 2016-07-15 tilføjes Vedtægter: 2016-07-15 (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2016-07-08 tilføjes Vedtægter: 2016-07-08 (offentliggjort 2016-07-15)
Den 2016-07-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jerichausgade 7, 1777 København V (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2016-07-08 tilføjes Direktion: Jeppe Sloth Carlsen (direktør) (offentliggjort 2017-12-09)
Den 2016-07-08 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje kapitalandele - direkte eller indirekte i andre selskaber - og dermed efter ledelsens skøn beslægtede virksomheder. (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2016-07-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-03-31 (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2016-07-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-07-08 (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2016-07-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2016-07-08 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2016-07-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2016-07-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2016-07-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2016-07-08 tilføjes Legale ejere: Jeppe Sloth Carlsen (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2016-07-08 tilføjes Navne: J7 Holding ApS (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2016-07-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2016-07-08 tilføjes Stiftere: Jeppe Sloth Carlsen (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2016-07-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-12-09)
Den 2016-07-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2016-07-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-09)
Den 2016-07-08 sletter virksomheden Ejerskaber: Bistro Sorte Hest ApS. (offentliggjort 2019-05-03)