Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Dan Kirkov Riise | 12.07.2018 | bestyrelsesmedlem |
Tinna Ladefoged Christensen | 12.07.2018 | bestyrelsesmedlem |
Søren Rasmussen | 12.07.2018 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Rasmussen | 09.08.2017 | 11.07.2018 | bestyrelsesmedlem |
Peter Høstgaard-Jensen | 15.07.2016 | 12.07.2018 | bestyrelsesmedlem |
Per Regnarsson | 15.07.2016 | 12.07.2018 | formand |
Dan Kirkov Riise | 15.07.2016 | 09.08.2017 | bestyrelsesmedlem |