Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bibranche | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Direktion | Vedtægter | Bestyrelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Navne | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-01 tilføjes Bibranche: Speditører (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-12-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-11-30 fjernes Bibranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2020-12-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-07-01 tilføjes Legale ejere: Qiong Wu (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-07-01 fjernes Legale ejere: Wei Ji (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-07-01 tilføjes Reelle ejere: Qiong Wu (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-07-01 fjernes Reelle ejere: Wei Ji (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-30 fjernes Legale ejere: Qiong Wu (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-06-30 fjernes Reelle ejere: Qiong Wu (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjallerup Alle 40, 2770 Kastrup (offentliggjort 2019-05-14)
Den 2019-05-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjallerup Alle 40, 2770 Kastrup (offentliggjort 2019-05-14)
Den 2019-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjallerup Alle 40, 2770 Kastrup (offentliggjort 2019-05-14)
Den 2019-05-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Tårnbygårdvej 5, 2770 Kastrup (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-05-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rejsebureau, guideservice, biludlejning, arrangere forretningsmøder, udøve international handel samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-05-06 tilføjes Bibranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2019-05-06 tilføjes Bibranche: Rejsebureauer (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-05-06 tilføjes Bibranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-05-06 tilføjes Direktion: Qiong Wu (direktør) (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-05-06 fjernes Direktion: Sha Wang (direktør) (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-05-05 fjernes Direktion: Qiong Wu (suppleant) (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-05-06 tilføjes Legale ejere: Qiong Wu, Wei Ji (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-05-06 fjernes Legale ejere: Sha Wang, Shiyang Fu (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-05-05 fjernes Legale ejere: Qiong Wu (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-05-06 tilføjes Reelle ejere: Qiong Wu, Wei Ji (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-05-06 fjernes Reelle ejere: Sha Wang, Shiyang Fu (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-05-05 fjernes Reelle ejere: Qiong Wu (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-05-06 tilføjes Vedtægter: 2019-05-06 (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-05-06 fjernes Bestyrelse: Shiyang Fu (suppleant) (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-05-05 fjernes Bestyrelse: Qiong Wu (suppleant) (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-06 tilføjes Direktion: Sha Wang (direktør) (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2018-03-05 fjernes Direktion: Zhongyu Wang (direktør) (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-03-06 tilføjes Legale ejere: Qiong Wu, Sha Wang, Shiyang Fu (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2018-03-05 fjernes Legale ejere: Zhongyu Wang, Shiyang Fu, Wei Ji, Qiong Wu (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-03-06 tilføjes Reelle ejere: Qiong Wu, Sha Wang, Shiyang Fu (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2018-03-05 fjernes Reelle ejere: Zhongyu Wang, Shiyang Fu, Wei Ji, Qiong Wu (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-03-06 tilføjes Vedtægter: 2018-03-06 (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2018-03-05 fjernes Bestyrelse: Wei Ji (suppleant) (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-01-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel (import og eksport) med danske og kinesiske produkter og teologier og beslægtet services mellem Kina og Danmark, og at udøve virksomhed med at arrangere forretningsmøder samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. Selskabet ejer alle rettigheder i forbindelse med forretnings aktiviteter, herunder potentielle immaterialretligheder. (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2018-01-04 fjernes Kontaktoplysninger: caralivia@hotmail.com (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2018-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tårnbygårdvej 5, 2770 Kastrup (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2018-01-01 tilføjes Bestyrelse: Wei Ji (suppleant) (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-01-01 tilføjes Direktion: Zhongyu Wang (direktør) (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-01-01 fjernes Direktion: Chan Zheng (direktør) (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2018-01-01 tilføjes Hovedbranche: Rejsearrangører (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2018-01-01 tilføjes Legale ejere: Zhongyu Wang, Shiyang Fu, Wei Ji, Qiong Wu (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-01-01 fjernes Legale ejere: Chan Zheng (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2018-01-01 tilføjes Navne: Nordic Alliance Guide Service ApS (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2018-01-01 tilføjes Reelle ejere: Zhongyu Wang, Shiyang Fu, Wei Ji, Qiong Wu (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-01-01 fjernes Reelle ejere: Chan Zheng (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2018-01-01 tilføjes Vedtægter: 2018-01-01 (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2017-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Stengade 48, 3000 Helsingør (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-12-31 fjernes Bibranche: Rejsearrangører (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2017-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2017-12-31 fjernes Navne: Milano Moda ApS (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2017-11-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stengade 48, 3000 Helsingør (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-04-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Pilehavevænge 25, 2625 Vallensbæk (offentliggjort 2017-04-14)
Den 2017-04-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive internationale handel og i forbindelse hermed beslægtet virksomhed. Selskabet ejer alle rettigheder i forbindelse med forretnings aktiviteter, herunder potentielle immaterialretligheder. (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2017-04-14 tilføjes Kontaktoplysninger: caralivia@hotmail.com (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2017-04-12 tilføjes Direktion: Chan Zheng (direktør) (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2017-04-12 fjernes Direktion: Xin Cheng (direktør) (offentliggjort 2017-04-14)
Den 2017-04-12 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2017-04-11 fjernes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2017-04-12 tilføjes Legale ejere: Chan Zheng (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2017-04-12 fjernes Legale ejere: Xin Cheng, Liping Wang (offentliggjort 2017-04-14)
Den 2017-04-12 tilføjes Navne: Milano Moda ApS (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2017-04-11 fjernes Navne: Natural Nordic Healthcare ApS (offentliggjort 2017-04-14)
Den 2017-04-12 tilføjes Reelle ejere: Chan Zheng (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2017-04-12 tilføjes Vedtægter: 2017-04-12 (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2017-04-12 fjernes Bestyrelse: Liping Wang (suppleant) (offentliggjort 2017-04-14)
Den 2016-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilehavevænge 25, 2625 Vallensbæk (offentliggjort 2017-04-14)
Den 2016-07-04 tilføjes Bestyrelse: Liping Wang (suppleant) (offentliggjort 2017-04-14)
Den 2016-07-04 tilføjes Bibranche: Rejsearrangører (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2016-07-04 tilføjes Direktion: Xin Cheng (direktør) (offentliggjort 2017-04-14)
Den 2016-07-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive internationale handel og rejsearrangører virksomhed samt kulturudveksling mellem Asien og Europa og i forbindelse hermed beslægtet virksomhed. Selskabet ejer alle rettigheder i forbindelse med forretnings aktiviteter, herunder potentielle immaterialretligheder. (offentliggjort 2017-04-14)
Den 2016-07-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2016-07-15)
Den 2016-07-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-07-04 (offentliggjort 2016-07-15)
Den 2016-07-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2016-07-04 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-07-15)
Den 2016-07-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-07-15)
Den 2016-07-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-07-15)
Den 2016-07-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-07-15)
Den 2016-07-04 tilføjes Legale ejere: Xin Cheng, Liping Wang (offentliggjort 2017-04-14)
Den 2016-07-04 tilføjes Navne: Natural Nordic Healthcare ApS (offentliggjort 2017-04-14)
Den 2016-07-04 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-07-15)
Den 2016-07-04 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-07-15)
Den 2016-07-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-07-15)
Den 2016-07-04 tilføjes Stiftere: Xin Cheng, Liping Wang (offentliggjort 2016-07-15)
Den 2016-07-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2016-07-15)
Den 2016-07-04 tilføjes Vedtægter: 2016-07-04 (offentliggjort 2017-04-14)
Den 2016-07-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-07-15)
Den 2016-07-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-07-15)