Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Formål | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2020-03-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 336, 3060 Espergærde (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-24 fjernes Direktion: Peter Bjerre Thellefsen (direktør) (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-07-15 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-24 fjernes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-24 fjernes Legale ejere: Peter Bjerre Thellefsen, Camilla Göttsche Rahbek (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-24 fjernes Navne: CPID Holding IVS (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-24 fjernes Reelle ejere: Peter Bjerre Thellefsen, Camilla Göttsche Rahbek (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-24 fjernes Stiftere: Peter Bjerre Thellefsen (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-24 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2016-07-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Nimtus IVS. (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2016-08-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Hubstay Boligstyling IVS. (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2019-06-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 336, 3060 Espergærde (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2018-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 336, 3060 Espergærde (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 336, 3060 Espergærde (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 336, 3060 Espergærde (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 336, 3060 Espergærde (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 336, 3060 Espergærde (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 336, 3060 Espergærde (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønningen 7, 1. th., 1270 København K (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-06-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-07-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at yde andre liberale og tekniske tjenesteydelser samt anden hermed forbundet aktivitet. (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2017-07-28 tilføjes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2017-07-27 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2017-07-28 tilføjes Vedtægter: 2017-07-28 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2017-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønningen 7, 1. th., 1270 København K (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2017-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Sølvgade 91, 4. th., 1307 København K (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2016-07-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sølvgade 91, 4. th., 1307 København K (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2016-07-15 tilføjes Direktion: Peter Bjerre Thellefsen (direktør) (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2016-07-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre virksomheder samt anden hermed forbundet aktivitet. (offentliggjort 2017-07-28)
Den 2016-07-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2016-07-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-07-15 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2016-07-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2016-07-15 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2016-07-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2016-07-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2016-07-15 tilføjes Legale ejere: Peter Bjerre Thellefsen, Camilla Göttsche Rahbek (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2016-07-15 tilføjes Navne: CPID Holding IVS (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2016-07-15 tilføjes Reelle ejere: Peter Bjerre Thellefsen, Camilla Göttsche Rahbek (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2016-07-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2016-07-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2016-07-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2016-07-15 tilføjes Stiftere: Peter Bjerre Thellefsen (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2016-07-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2016-07-15 tilføjes Vedtægter: 2016-07-15 (offentliggjort 2017-07-28)
Den 2016-07-15 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2016-07-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-24)