Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | ObligatoriskEmail | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2017-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Tinghøjvej 40, 9. 2., 2860 Søborg (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-11-28 fjernes Direktion: Hans Christian Stig Andersen (direktør) (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-11-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-11-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-07-01 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-11-28 fjernes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-11-28 fjernes Navne: Young & Andersen IVS (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-11-28 fjernes ObligatoriskEmail: young@elitens.dk (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-11-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-11-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-11-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-11-28 fjernes Stiftere: Zelect Marketing Holding ApS, Greg Young Holding IVS (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-11-28 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-02-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tinghøjvej 40, 9. 2., 2860 Søborg (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-02-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Ravnsborggade 2, 2200 København N (offentliggjort 2017-02-10)
Den 2017-02-01 fjernes Bestyrelse: Bjarne Bukdahl (formand) (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ravnsborggade 2, 2200 København N (offentliggjort 2017-02-10)
Den 2017-01-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Tinghøjvej 40, 9. 2., 2860 Søborg (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2017-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tinghøjvej 40, 9. 2., 2860 Søborg (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2017-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Tinghøjvej 9, 2., 2860 Søborg (offentliggjort 2017-01-27)
Den 2016-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tinghøjvej 9, 2., 2860 Søborg (offentliggjort 2017-01-27)
Den 2016-07-01 tilføjes Bestyrelse: Bjarne Bukdahl (formand) (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2016-07-01 tilføjes Direktion: Hans Christian Stig Andersen (direktør) (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2016-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at lave mobilapplikationer samt anden, efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2016-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2016-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-07-01 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2016-07-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2016-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2016-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): null (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2016-07-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2016-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2016-07-01 tilføjes Navne: Young & Andersen IVS (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2016-07-01 tilføjes ObligatoriskEmail: young@elitens.dk (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2016-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2016-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2016-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2016-07-01 tilføjes Stiftere: Zelect Marketing Holding ApS, Greg Young Holding IVS (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2016-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af de to direktører. (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2016-07-01 tilføjes Vedtægter: 2016-07-01 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2016-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2016-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-28)