Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | xbrl | Hvidhvask | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-05-18 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-05-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Anemonevej 9, 8620 Kjellerup (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-05-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-05-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-07-14 (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-05-18 fjernes Hjemmeside: covo.dk (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-05-18 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-05-18 fjernes Legale ejere: Jacob Hammeraa Toldam (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-05-18 fjernes Navne: Covo IVS (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-05-18 fjernes Reelle ejere: Jacob Hammeraa Toldam (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-05-18 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-05-18 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-05-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-05-18 fjernes Stiftere: Rune Bertelsen, Jacob Hammeraa Toldam, Heine Bertelsen (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-05-18 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-04-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-04-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-21 fjernes Bestyrelse: Jacob Hammeraa Toldam (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-21 fjernes Direktion: Jacob Hammeraa Toldam (adm. dir.) (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2019-03-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-21 tilføjes Reelle ejere: Jacob Hammeraa Toldam (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2017-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Anemonevej 9, 8620 Kjellerup (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2017-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Høegh-Guldbergs Gade 141, 5. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2017-03-15 tilføjes Direktion: Jacob Hammeraa Toldam (adm. dir.) (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2017-03-15 fjernes Direktion: Rune Bertelsen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2017-03-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2017-03-15 tilføjes Legale ejere: Jacob Hammeraa Toldam (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2017-03-15 fjernes Legale ejere: Heine Bertelsen, Rune Bertelsen (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2017-03-14 fjernes Legale ejere: Jacob Hammeraa Toldam (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2016-08-13 tilføjes Legale ejere: Jacob Hammeraa Toldam, Rune Bertelsen (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2016-08-12 tilføjes Legale ejere: Heine Bertelsen (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2016-07-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høegh-Guldbergs Gade 141, 5. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2016-07-14 tilføjes Bestyrelse: Jacob Hammeraa Toldam (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2016-07-14 tilføjes Direktion: Rune Bertelsen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2016-07-14 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at levere konsulentydelser (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2016-07-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2016-07-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-07-14 (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2016-07-14 tilføjes Hjemmeside: covo.dk (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2016-07-14 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2016-07-14 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2016-07-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2016-07-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2016-07-14 tilføjes Navne: Covo IVS (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2016-07-14 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2016-07-14 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2016-07-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2016-07-14 tilføjes Stiftere: Rune Bertelsen, Jacob Hammeraa Toldam, Heine Bertelsen (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2016-07-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2016-07-14 tilføjes Vedtægter: 2016-07-14 (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2016-07-14 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2016-07-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-21)