Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2019-11-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-11-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-11-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 325, 1. tv., 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-11-13 fjernes Direktion: Dennis Engelbrechtsen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-11-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-11-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-30 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-11-13 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-11-13 fjernes Legale ejere: Dennis Engelbrechtsen (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-11-13 fjernes Navne: D.E. Invest Aps (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-11-13 fjernes ObligatoriskEmail: dennis.engelbrechtsen@hotmail.com (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-11-13 fjernes Reelle ejere: Dennis Engelbrechtsen (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-11-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-11-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-11-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-11-13 fjernes Stiftere: Dennis Engelbrechtsen (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-11-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-05-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 325, 1. tv., 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 325, 1. tv., 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 325, 1. tv., 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2016-07-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 325, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 325, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-06-30 tilføjes Direktion: Dennis Engelbrechtsen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2016-06-30 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er investering (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2016-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2016-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-30 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2016-06-30 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2016-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2016-06-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2016-06-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2016-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2016-06-30 tilføjes Legale ejere: Dennis Engelbrechtsen (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2016-06-30 tilføjes Navne: D.E. Invest Aps (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2016-06-30 tilføjes ObligatoriskEmail: dennis.engelbrechtsen@hotmail.com (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2016-06-30 tilføjes Reelle ejere: Dennis Engelbrechtsen (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2016-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2016-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2016-06-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2016-06-30 tilføjes Stiftere: Dennis Engelbrechtsen (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2016-06-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2016-06-30 tilføjes Vedtægter: 2016-06-30 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2016-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2016-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-13)