Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2016-08-19 sletter virksomheden Ejerskaber: Fisher IVS. (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2017-12-05 sletter virksomheden Ejerskaber: Fisher IVS. (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2022-04-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-04-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-04-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-04-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Jydeholmen 43, 4., 2720 Vanløse (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-04-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-04-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-07-13 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-04-19 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-04-19 fjernes Kontaktoplysninger: dab@davidbjerremose.com (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-04-19 fjernes Legale ejere: David Alexander Bjerremose (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-04-19 fjernes Navne: Bjerremose Holding IVS (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-04-19 fjernes Reelle ejere: David Alexander Bjerremose (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-04-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-04-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-04-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-04-19 fjernes Stiftere: David Alexander Bjerremose (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-04-19 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2021-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2021-11-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2021-11-18 Statstidende Dekret
Den 2021-09-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2021-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2021-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-27 fjernes Direktion: David Alexander Bjerremose (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2020-09-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jydeholmen 43, 4., 2720 Vanløse (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2017-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Hollændervej 9, 3. th., 1855 Frederiksberg C (offentliggjort 2017-09-03)
Den 2017-09-03 tilføjes Kontaktoplysninger: dab@davidbjerremose.com (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2016-07-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hollændervej 9, 3. th., 1855 Frederiksberg C (offentliggjort 2017-09-03)
Den 2016-07-13 tilføjes Direktion: David Alexander Bjerremose (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2016-07-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2016-07-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2016-07-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-07-13 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2016-07-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2016-07-13 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2016-07-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2016-07-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2016-07-13 tilføjes Legale ejere: David Alexander Bjerremose (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2016-07-13 tilføjes Navne: Bjerremose Holding IVS (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2016-07-13 tilføjes Reelle ejere: David Alexander Bjerremose (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2016-07-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2016-07-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2016-07-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2016-07-13 tilføjes Stiftere: David Alexander Bjerremose (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2016-07-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2016-07-13 tilføjes Vedtægter: 2016-07-13 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2016-07-13 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2016-07-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-27)