Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Interessenter | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | IndkaldelseTilFordringsproevelse | ||||
Legale ejere | Direktion | Dekret | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-06-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Vinkelhagevej 102, 7620 Lemvig (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-11 fjernes Bibranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-07-13 (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-11 fjernes Hovedbranche: Serviceydelser i forbindelse med planteavl (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-11 fjernes Interessenter: Komplementaren Jans Maskinstation ApS (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-11 fjernes Navne: Jans Maskinstation K/S (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-11 fjernes Reelle ejere: Jan Klint Thorsen (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-11 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-04-20 Statstidende IndkaldelseTilFordringsproevelse
Den 2020-12-17 fjernes Legale ejere: Komplementaren Jans Maskinstation ApS (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2020-10-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2020-10-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-16 fjernes Direktion: Komplementaren Jans Maskinstation ApS (direktør) (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-20 Statstidende Dekret
Den 2020-07-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vinkelhagevej 102, 7620 Lemvig (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2020-07-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørrelundvej 11, 7620 Lemvig (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2020-07-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrelundvej 11, 7620 Lemvig (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2016-07-13 tilføjes Bibranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2016-07-13 tilføjes Direktion: Komplementaren Jans Maskinstation ApS (direktør) (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2016-07-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive maskinstation og entreprenørforretning. (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2016-07-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2016-07-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-07-13 (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2016-07-13 tilføjes Hovedbranche: Serviceydelser i forbindelse med planteavl (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2016-07-13 tilføjes Interessenter: Komplementaren Jans Maskinstation ApS (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2016-07-13 tilføjes Kapital (Kapital): 0,00 (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2016-07-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2016-07-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2016-07-13 tilføjes Legale ejere: Komplementaren Jans Maskinstation ApS (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2016-07-13 tilføjes Navne: Jans Maskinstation K/S (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2016-07-13 tilføjes Reelle ejere: Jan Klint Thorsen (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2016-07-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2016-07-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2016-07-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2016-07-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet kan tegnes af komplementaren eller direktøren hver for sig. (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2016-07-13 tilføjes Vedtægter: 2016-07-13 (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2016-07-13 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2016-07-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-21)