Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-12-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-12-21 tilføjes Revisor: Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2016-08-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Sinno ApS. (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2017-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: PARKTRAC A/S. (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2021-07-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Vesuv Ventures ApS. (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2021-11-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Steady Spray ApS. (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2023-02-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Sinno Zealand ApS. (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Sinno Jutland Aps. (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2023-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elevvej 97, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Elevvej 97, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-05-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elevvej 97, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2020-10-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Agro Food Park 13, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2020-10-13)
Den 2020-01-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Agro Food Park 13, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2020-10-13)
Den 2016-07-12 tilføjes Direktion: Thomas Schmidt (adm. dir.) (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-07-12 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive investeringsvirksomhed (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-07-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-07-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-07-12 (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-07-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-07-12 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-07-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-07-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-07-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-07-12 tilføjes Legale ejere: Thomas Schmidt (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2016-07-12 tilføjes Navne: Sinno Holding ApS (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-07-12 tilføjes Reelle ejere: Thomas Schmidt (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2016-07-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-07-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-07-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2016-07-12 tilføjes Stiftere: Thomas Schmidt (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-07-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-07-12 tilføjes Vedtægter: 2016-07-12 (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-07-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-07-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-07-13)