Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Reelle ejere | Bestyrelse | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Årsbeskæftigelse | Navne | Vedtægter | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-13 tilføjes Legale ejere: Votraz Holding ApS, RIBEGADE HOLDING ApS, A WIZARD, A TRUE STAR ApS (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2024-06-13 fjernes Legale ejere: Antonelli Inc. ApS (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2024-06-12 fjernes Legale ejere: RIBEGADE HOLDING ApS, A WIZARD, A TRUE STAR ApS, Votraz Holding ApS (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2024-06-13 tilføjes Reelle ejere: Anne Zartov, Henrik Ernst Seifert, Jørgen Michael Pramming (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2024-06-12 fjernes Reelle ejere: Anne Zartov (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2024-06-13 fjernes Bestyrelse: Claes Antonsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2024-04-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-10-22 tilføjes Legale ejere: Votraz Holding ApS (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2020-10-21 fjernes Legale ejere: Votraz Holding ApS (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-10-22 tilføjes Reelle ejere: Anne Zartov (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2020-10-22 fjernes Reelle ejere: Henrik Ernst Seifert, Jørgen Michael Pramming, Claes Antonsen (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksberg Allé 3, 3., 1621 København V (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2020-04-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Dag Hammarskjölds Allé 42, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-03-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Bestyrelse: Anne Zartov (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-04-30 tilføjes Direktion: Anne Zartov (direktør) (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-04-30 fjernes Direktion: Jørgen Michael Pramming (direktør) (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-04-30 tilføjes Legale ejere: Votraz Holding ApS, RIBEGADE HOLDING ApS, A WIZARD, A TRUE STAR ApS, Antonelli Inc. ApS (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2019-04-29 fjernes Legale ejere: RIBEGADE HOLDING ApS, A WIZARD, A TRUE STAR ApS, Antonelli Inc. ApS (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-03-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2016-09-15 tilføjes Legale ejere: Antonelli Inc. ApS (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2016-09-14 fjernes Legale ejere: Claes Antonsen (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-09-15 tilføjes Reelle ejere: Claes Antonsen (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2016-08-15 tilføjes Direktion: Anne Zartov (direktør) (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-08-15 fjernes Direktion: Anne Zartov (direktør) (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-08-14 fjernes Direktion: Jørgen Michael Pramming (direktør) (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-08-15 tilføjes Navne: Music & Me ApS (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-08-14 fjernes Navne: No Noise ApS (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-08-15 tilføjes Vedtægter: 2016-08-15 (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-07-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dag Hammarskjölds Allé 42, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2016-07-13 tilføjes Bestyrelse: Claes Antonsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2016-07-13 tilføjes Direktion: Jørgen Michael Pramming (direktør) (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-07-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri og anden lignende virksomhed, navnlig med fokus på arrangement af firmafester og levering af underholdning hertil. (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-07-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-07-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-07-13 (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-07-13 tilføjes Hovedbranche: Andre forlystelser og fritidsaktiviteter (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-07-13 tilføjes Kapital (Kapital): 51.000,00 (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-07-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-07-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-07-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-07-13 tilføjes Legale ejere: Claes Antonsen, RIBEGADE HOLDING ApS, A WIZARD, A TRUE STAR ApS (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-07-13 tilføjes Navne: No Noise ApS (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-07-13 tilføjes Reelle ejere: Henrik Ernst Seifert, Jørgen Michael Pramming (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2016-07-13 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-07-13 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-07-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-07-13 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-07-13 tilføjes Stiftere: RIBEGADE HOLDING ApS, Claes Antonsen, A WIZARD, A TRUE STAR ApS (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-07-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af hele bestyrelsen. (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-07-13 tilføjes Vedtægter: 2016-07-13 (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-07-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-07-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-07-13)