Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kontaktoplysninger | Regnskabs år | Vedtægter | Virksomhedsstatus | ||||
Formål | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform |
Den 2024-06-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stauningvej 2, 6900 Skjern (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Letagervej 4, 6900 Skjern (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-08-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Letagervej 4, 6900 Skjern (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2017-08-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Klostervej 104, 6900 Skjern (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-01 tilføjes Bestyrelse: Johannes Thorlund (formand) (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-08-01 tilføjes Direktion: Johannes Thorlund (direktør) (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-08-01)
Den 2016-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-01 (offentliggjort 2016-08-01)
Den 2016-08-01 tilføjes Kontaktoplysninger: jthorlund@gmail.com (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-08-01)
Den 2016-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-08-01)
Den 2016-08-01 tilføjes Vedtægter: 2016-08-01 (offentliggjort 2016-08-01)
Den 2016-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-07-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-07-31 (offentliggjort 2016-08-01)
Den 2016-07-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-01 (offentliggjort 2016-08-01)
Den 2016-07-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-07-31 (offentliggjort 2016-08-01)
Den 2016-07-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-01 (offentliggjort 2016-08-01)
Den 2016-07-31 fjernes Regnskabs år: --07-31 (offentliggjort 2016-08-01)
Den 2016-07-31 fjernes Regnskabs år: --08-01 (offentliggjort 2016-08-01)
Den 2016-07-11 tilføjes Regnskabs år: --07-31 (offentliggjort 2016-08-01)
Den 2016-07-11 tilføjes Regnskabs år: --08-01 (offentliggjort 2016-08-01)
Den 2016-07-31 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-07-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-07-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klostervej 104, 6900 Skjern (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2016-07-11 tilføjes Formål: Rådgivende virksomhed inden for byggebranchen. (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-07-11 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-07-11 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-07-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-07-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-07-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-07-11 tilføjes Legale ejere: Johannes Thorlund (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2016-07-11 tilføjes Navne: Thorlunds Ingeniørforretning ApS (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-07-11 tilføjes Reelle ejere: Johannes Thorlund (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2016-07-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-07-11 tilføjes Stiftere: Johannes Thorlund (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-07-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-07-11 tilføjes Vedtægter: 2016-07-11 (offentliggjort 2016-08-01)
Den 2016-07-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-07-13)