Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | IndkaldelseTilFordringsproevelse | ||||
Legale ejere | Direktion | Vedtægter | Månedsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | xbrl | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2021-11-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-11 fjernes Beliggenhedsadresse: M.P. Bruuns Gade 58, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-07-05 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-11 fjernes Hovedbranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-11 fjernes Navne: AA 1. sept. 2019 ApS (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-11 fjernes Reelle ejere: Torben Steen Hansen (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-11 fjernes Stiftere: BUTIKSKOMPAGNIET ApS (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-10-06 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-04-23 Statstidende IndkaldelseTilFordringsproevelse
Den 2020-04-23 fjernes Legale ejere: BK Partner ApS (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2019-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2019-12-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-06 fjernes Direktion: Torben Steen Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-09-03 tilføjes Navne: AA 1. sept. 2019 ApS (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2019-09-02 fjernes Navne: Butikskompagniet Århus ApS (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2019-09-03 tilføjes Vedtægter: 2019-09-03 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-05-13 tilføjes Legale ejere: BK Partner ApS (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2017-05-13 fjernes Legale ejere: TORBEN STEEN HANSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-18 tilføjes Reelle ejere: Torben Steen Hansen (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: M.P. Bruuns Gade 58, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2016-07-05 tilføjes Direktion: Torben Steen Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2016-07-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive ejendomsmæglervirksomhed, herunder indenfor formidling af erhvervsejendomme, restaurationer samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2016-07-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2016-07-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-07-05 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2016-07-05 tilføjes Hovedbranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2016-07-05 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2016-07-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2016-07-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2016-07-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2016-07-05 tilføjes Legale ejere: TORBEN STEEN HANSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2016-07-05 tilføjes Navne: Butikskompagniet Århus ApS (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2016-07-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2016-07-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2016-07-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2016-07-05 tilføjes Stiftere: BUTIKSKOMPAGNIET ApS (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2016-07-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2016-07-05 tilføjes Vedtægter: 2016-07-05 (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2016-07-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2016-07-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-12)