Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Claus Juul Nielsen | 01.01.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kim Andersen Nørregaard | 01.09.2022 | 01.01.2023 | adm. dir |
Claus Juul Nielsen | 29.06.2016 | 01.09.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Birger Møllevang | 11.11.2020 | 20.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jannik Tharben Buchholz | 30.04.2020 | 11.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
Claus Juul Nielsen | 23.05.2019 | 20.04.2021 | formand |
Claus Bjørn Billehøj | 23.05.2019 | 30.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Steen Breining Lohse | 29.06.2016 | 23.05.2019 | formand |
Claus Juul Nielsen | 29.06.2016 | 22.05.2019 | bestyrelsesmedlem |