Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sverigesvej 8, 7480 Vildbjerg (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-11-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldboden 3, 1. d., 8800 Viborg (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-11-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldboden 3, 1. d., 8800 Viborg (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-01-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Bøssemagervej 6, 8800 Viborg (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2020-11-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-07 tilføjes Legale ejere: LEHAN HOLDING ApS (offentliggjort 2022-12-15)
Den 2020-07-06 fjernes Legale ejere: LEHAN HOLDING ApS (offentliggjort 2022-12-15)
Den 2020-07-07 tilføjes Reelle ejere: Leif Hansen (offentliggjort 2022-12-15)
Den 2020-07-06 fjernes Reelle ejere: Leif Hansen (offentliggjort 2022-12-15)
Den 2019-10-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-23 fjernes Legale ejere: Kragsig Holding IVS (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-21 tilføjes Direktion: Leif Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-16 fjernes Direktion: Christian Winther Kragsig (direktør) (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-10-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-09-27 fjernes Legale ejere: IN - VENT ApS (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-07-01 tilføjes Legale ejere: Kragsig Holding IVS (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-07-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøssemagervej 6, 8800 Viborg (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2016-07-12 tilføjes Direktion: Christian Winther Kragsig (direktør) (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2016-07-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er produktion og handel og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-07-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-07-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-07-12 (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-07-12 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-07-12 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-07-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-07-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-07-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-07-12 tilføjes Legale ejere: IN - VENT ApS, LEHAN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2016-07-12 tilføjes Navne: Pro-Duct ApS (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-07-12 tilføjes Reelle ejere: Leif Hansen (offentliggjort 2022-12-15)
Den 2016-07-12 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-07-12 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-07-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-07-12 tilføjes Stiftere: LEHAN HOLDING ApS, IN - VENT ApS (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-07-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-07-12 tilføjes Vedtægter: 2016-07-12 (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-07-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-07-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-07-12)