Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Islandsgade 14, st. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-09-19)
Den 2021-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Godsbanen 95, 1. 5., 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-09-19)
Den 2016-07-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Nichba-Design ApS. (offentliggjort 2016-07-15)
Den 2021-02-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-05-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Godsbanen 95, 1. 5., 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-09-19)
Den 2019-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Islandsgade 14, 2. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Islandsgade 14, 2. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Islandsgade 14, 2. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-11-05)
Den 2019-04-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Islandsgade 14, 2. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-11-05)
Den 2017-11-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterå 9, 1. 3., 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-11-25)
Den 2016-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterå 9, 1. 3., 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-11-25)
Den 2016-07-06 tilføjes Direktion: Christoffer Asbøl Sakstrup (direktør) (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-07-06 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at være holdingselskab. (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-07-06 (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-07-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2016-07-06 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-07-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-07-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-07-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-07-06 tilføjes Legale ejere: Christoffer Asbøl Sakstrup (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-07-06 tilføjes Navne: Asbøl Sakstrup Holding ApS (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-07-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-07-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-07-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-07-06 tilføjes Stiftere: Christoffer Asbøl Sakstrup (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-07-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-07-06 tilføjes Vedtægter: 2016-07-06 (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-07-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-07-12)