Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2016-07-06 sletter virksomheden Ejerskaber: Bisgaard | Ejsing ApS. (offentliggjort 2021-08-02)
Den 2021-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Bisgaard | Ejsing ApS. (offentliggjort 2021-08-02)
Den 2023-03-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-12-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2022-12-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2022-12-13 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2022-03-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandparken 3, 1. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2021-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Montanagade 15, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2021-02-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Montanagade 15, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2016-07-06 tilføjes Direktion: Søren Ejsing (direktør) (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-07-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde ejerandele i andre selskaber samt foretage formueanbringelser, herunder investering i fast ejendom. (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-07-06 (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-07-06 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-07-06 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-07-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-07-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-07-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-07-06 tilføjes Legale ejere: Søren Ejsing (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2016-07-06 tilføjes Navne: Ejsing Consult Holding ApS (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-07-06 tilføjes Reelle ejere: Søren Ejsing (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2016-07-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-07-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-07-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2016-07-06 tilføjes Stiftere: Søren Ejsing (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-07-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-07-06 tilføjes Vedtægter: 2016-07-06 (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-07-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-07-12)