Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Kim Christian Johansen | 13.12.2023 | 02.09.2024 | 100,00% | 100,00 % |
Jeanette Johansen | 29.06.2016 | 13.12.2023 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
L 47 CAMILLA A/S (CVR 20153946) | NORMAL | 12.12.2016 | 22.12.2023 | 10,00-14,99% | 10,00-14,99% |