Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
Kevin Kütük Daugaard | 01.07.2016 | 23.08.2022 |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Muhammed Cömert Kütük | 01.06.2017 | 23.08.2022 | 100,00% | 100,00 % |
Muhammed Cömert Kütük | 20.10.2016 | 31.05.2017 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Kevin Kütük Daugaard | 01.07.2016 | 01.06.2017 | 50,00-66,66% | 50,00 % |