Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | IndkaldelseTilFordringsproevelse | Dekret | Kontaktoplysninger | ||||
Tegningsregel | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2020-11-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-11-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-11-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-11-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Gasværksvej 6, 5800 Nyborg (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-11-17 fjernes Binavne: Vieste Biogas ApS (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-11-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-11-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-07-05 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-11-17 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n. (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-11-17 fjernes Legale ejere: Vieste Biogas Holding, LCC, BRENDSTRUP INVEST ApS, Denmek Holding ApS (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-11-17 fjernes Navne: Vieste International ApS (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-11-17 fjernes Reelle ejere: Joseph Andrew Cook, Michael Anthony Comparato Sr, Anders Brendstrup (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-11-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-11-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-11-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-11-17 fjernes Stiftere: Denmek Holding ApS (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-11-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-10-22 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-08-21 Statstidende IndkaldelseTilFordringsproevelse
Den 2020-04-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-04-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-28 Statstidende Dekret
Den 2020-03-05 fjernes Kontaktoplysninger: abrendstrup@viesteinternational.com (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2020-02-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-01-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-01-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-14 fjernes Direktion: Joseph Andrew Cook (adm. dir.) (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-07-01 tilføjes Direktion: Joseph Andrew Cook (adm. dir.) (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-29 fjernes Direktion: Anders Brendstrup (adm. dir.) (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gasværksvej 6, 5800 Nyborg (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2017-02-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Dømmestrupvej 36, 5792 Årslev (offentliggjort 2017-02-07)
Den 2017-02-07 tilføjes Kontaktoplysninger: abrendstrup@viesteinternational.com (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n. (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-12-31 fjernes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2017-02-07)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dømmestrupvej 36, 5792 Årslev (offentliggjort 2017-02-07)
Den 2016-07-05 tilføjes Binavne: Vieste Biogas ApS (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2016-07-05 tilføjes Direktion: Anders Brendstrup (adm. dir.) (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2016-07-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med at udvikle, bygge og drive anlæg indenfor vedvarende energi samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2016-07-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2016-07-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-07-05 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2016-07-05 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2017-02-07)
Den 2016-07-05 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2016-07-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2016-07-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2016-07-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2016-07-05 tilføjes Legale ejere: Vieste Biogas Holding, LCC, BRENDSTRUP INVEST ApS, Denmek Holding ApS (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2016-07-05 tilføjes Navne: Vieste International ApS (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2016-07-05 tilføjes Reelle ejere: Joseph Andrew Cook, Michael Anthony Comparato Sr, Anders Brendstrup (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2016-07-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2016-07-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2016-07-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2016-07-05 tilføjes Stiftere: Denmek Holding ApS (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2016-07-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2016-07-05 tilføjes Vedtægter: 2016-07-05 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2016-07-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2016-07-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-14)