Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Vedtægter | Bibranche | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Navne | Månedsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-09 tilføjes Binavne: Karéna ApS (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2024-02-09 tilføjes Vedtægter: 2024-02-09 (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-01 tilføjes Bibranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2022-04-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-01-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-01-27 tilføjes Revisor: HARBOE CONSULT ApS - GODKENDT REVISIONSVIRKSOMHED (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2021-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hindegade 6, 1303 København K (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedeland 7, 2600 Glostrup (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-03-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-05 tilføjes Binavne: KARMAMIA Copenhagen ApS (offentliggjort 2020-01-05)
Den 2020-01-04 fjernes Binavne: Karmalicious Copenhagen ApS, Karmamia Copenhagen ApS, Karmalicious ApS (offentliggjort 2020-01-05)
Den 2020-01-01 tilføjes Bibranche: Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2020-01-01 tilføjes Direktion: Rasmus Jellig-Nielsen (direktør) (offentliggjort 2020-01-05)
Den 2020-01-01 tilføjes Navne: KARMAMIA ApS (offentliggjort 2020-01-05)
Den 2020-01-01 tilføjes Vedtægter: 2020-01-01 (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2019-12-31 fjernes Bibranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2019-12-31 fjernes Navne: Karmamia ApS (offentliggjort 2020-01-05)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-05-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedeland 7, 2600 Glostrup (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2018-02-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Løvsangervej 18, 3120 Dronningmølle (offentliggjort 2018-02-18)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2016-08-01 tilføjes Hjemmeside: karmamiacph.com (offentliggjort 2016-08-01)
Den 2016-08-01 tilføjes Kontaktoplysninger: business@karmamiacph.com (offentliggjort 2016-08-01)
Den 2016-07-31 tilføjes Binavne: Karmamia Copenhagen ApS, Karmalicious ApS (offentliggjort 2020-01-05)
Den 2016-07-05 tilføjes Binavne: Karmalicious Copenhagen ApS (offentliggjort 2020-01-05)
Den 2016-07-31 tilføjes Navne: Karmamia ApS (offentliggjort 2020-01-05)
Den 2016-07-30 fjernes Navne: Karmalicious ApS (offentliggjort 2016-08-01)
Den 2016-07-05 tilføjes Navne: Karmalicious ApS (offentliggjort 2016-08-01)
Den 2016-07-31 tilføjes Vedtægter: 2016-07-31 (offentliggjort 2020-01-05)
Den 2016-07-05 tilføjes Vedtægter: 2016-07-05 (offentliggjort 2016-08-01)
Den 2016-07-31 fjernes Hjemmeside: karmalicious.dk (offentliggjort 2016-08-01)
Den 2016-07-05 tilføjes Hjemmeside: karmalicious.dk (offentliggjort 2016-08-01)
Den 2016-07-31 fjernes Kontaktoplysninger: business@karmalicious.dk (offentliggjort 2016-08-01)
Den 2016-07-05 tilføjes Kontaktoplysninger: business@karmalicious.dk (offentliggjort 2016-08-01)
Den 2016-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Løvsangervej 18, 3120 Dronningmølle (offentliggjort 2018-02-18)
Den 2016-07-05 tilføjes Bibranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2016-07-05 tilføjes Direktion: Mia Louise Jellig-Nielsen (direktør) (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-07-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med produktion, import og salg af modetøj og modegenstande og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-07-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-07-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-07-05 (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-07-05 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-07-05 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-07-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-07-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-07-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-07-05 tilføjes Legale ejere: Rasmus Jellig-Nielsen, Mia Louise Jellig-Nielsen (offentliggjort 2016-07-20)
Den 2016-07-05 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Jellig-Nielsen, Mia Louise Jellig-Nielsen (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2016-07-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-07-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-07-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2016-07-05 tilføjes Stiftere: Rasmus Jellig-Nielsen, Mia Louise Jellig-Nielsen (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-07-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-07-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-07-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-07-11)