Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2024-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2016-07-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Evnia ApS. (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2017-03-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: OARK ApS. (offentliggjort 2017-03-07)
Den 2022-01-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Evnia-AR ApS. (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2022-02-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Evnia Clinics ApS. (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2023-07-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-19)
Den 2023-07-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-19)
Den 2023-07-12 tilføjes Revisor: Advosion, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-07-19)
Den 2023-07-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2022-02-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjortebakken 6, 8450 Hammel (offentliggjort 2022-02-22)
Den 2021-02-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2020-03-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2020-03-13 tilføjes Navne: Evnia Holding ApS (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2020-03-12 fjernes Navne: Evnia Holding IVS (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2020-03-13 tilføjes Vedtægter: 2020-03-13 (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2020-03-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2020-03-12 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2020-03-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjortebakken 6, 8450 Hammel (offentliggjort 2022-02-22)
Den 2016-07-06 tilføjes Direktion: Efstathios Vassiliadis (adm. dir.) (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2016-07-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber samt enhver anden aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2016-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2016-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-07-06 (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2016-07-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2016-07-06 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000,00 (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2016-07-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2016-07-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2016-07-06 tilføjes Legale ejere: Efstathios Vassiliadis (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2016-07-06 tilføjes Navne: Evnia Holding IVS (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2016-07-06 tilføjes Reelle ejere: Efstathios Vassiliadis (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2016-07-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2016-07-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2016-07-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-19)
Den 2016-07-06 tilføjes Stiftere: Efstathios Vassiliadis (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2016-07-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2016-07-06 tilføjes Vedtægter: 2016-07-06 (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2016-07-06 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2016-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-07-08)