Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-04-29 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-04-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-04-29 tilføjes Navne: Gepard Transport ApS (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-04-28 fjernes Navne: Gepard Transport IVS (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-04-29 tilføjes Vedtægter: 2019-04-29 (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-04-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-04-28 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-04-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-10-20 tilføjes Direktion: Bjarne Poulsen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2017-10-20 fjernes Direktion: Dorthe Daugaard Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2017-10-20 tilføjes Legale ejere: Bjarne Poulsen (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2017-10-20 fjernes Legale ejere: Dorthe Daugaard Jensen (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2017-10-20 tilføjes Reelle ejere: Bjarne Poulsen (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enegaarde By 3, 4720 Præstø (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2016-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvedevænget 74, 2. tv., 4700 Næstved (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2016-11-08 tilføjes Vedtægter: 2016-11-08 (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvedevænget 74, 2. tv., 4700 Næstved (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2016-07-01 tilføjes Direktion: Dorthe Daugaard Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2016-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage transporter af gods og varer for andre virksomheder samt drive anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet hermed (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2016-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2016-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-07-01 (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2016-07-01 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2016-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2016-07-01 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2016-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2016-07-01 tilføjes Legale ejere: Dorthe Daugaard Jensen (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2016-07-01 tilføjes Navne: Gepard Transport IVS (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2016-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2016-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2016-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2016-07-01 tilføjes Stiftere: Dorthe Daugaard Jensen (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2016-07-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2016-07-01 tilføjes Vedtægter: 2016-07-01 (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2016-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2016-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-07-08)