Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Kvartalsbeskæftigelse | Direktion | ||||
xbrl | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2019-07-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-07-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-07-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-07-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Borgergade 144, 5. th., 1300 København K (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-07-23 fjernes Bibranche: Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-07-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-07-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-07-01 (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-07-23 fjernes Hjemmeside: milvang-co.dk (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-07-23 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-07-23 fjernes Kontaktoplysninger: finance@milvang-co.dk (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-07-23 fjernes Legale ejere: CL GRUPPEN ApS, Katrine Høyberg (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-07-23 fjernes Navne: Milvang & Co. ApS (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-07-23 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-07-23 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-07-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-07-23 fjernes Stiftere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-07-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-06-27 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-03-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2018-03-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-24)
Den 2018-03-20 fjernes Direktion: Rami Esben Jagathkumara Milvang (direktør) (offentliggjort 2018-03-24)
Den 2018-03-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borgergade 144, 5. th., 1300 København K (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2017-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Blegdamsvej 20, kl. d., 2200 København N (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-11-27 tilføjes Hjemmeside: milvang-co.dk (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2017-11-27 tilføjes Kontaktoplysninger: finance@milvang-co.dk (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-18 tilføjes Direktion: Rami Esben Jagathkumara Milvang (direktør) (offentliggjort 2018-03-24)
Den 2016-11-18 fjernes Direktion: Anders Marcus Fredrik Poulsen (direktør) (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-11-18 fjernes Legale ejere: CRESCENDO INVEST 2011 ApS (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-09-21 tilføjes Legale ejere: CRESCENDO INVEST 2011 ApS, CL GRUPPEN ApS, Katrine Høyberg (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-09-20 fjernes Legale ejere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2016-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blegdamsvej 20, kl. d., 2200 København N (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2016-09-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-09-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med håndværk og byggeri samt hermed beslægtet aktivitet (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2016-09-02 tilføjes Bibranche: Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2016-09-02 tilføjes Direktion: Anders Marcus Fredrik Poulsen (direktør) (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-09-02 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-09-02 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2016-09-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-09-02 tilføjes Navne: Milvang & Co. ApS (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2016-09-01 fjernes Navne: ApS STM nr. 4716 (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-09-02 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2016-09-02 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2016-09-01 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-09-01 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-09-02 tilføjes Vedtægter: 2016-09-02 (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2016-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-07-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2016-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-07-01 (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2016-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2016-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2016-07-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2016-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2016-07-01 tilføjes Legale ejere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2016-07-01 tilføjes Navne: ApS STM nr. 4716 (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-07-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-07-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2016-07-01 tilføjes Stiftere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2016-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-03-24)
Den 2016-07-01 tilføjes Vedtægter: 2016-07-01 (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2016-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-24)