Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Oslev Michelsen Holding ApS (CVR 33365551) | OPLØSTEFTERKONKURS | 30.06.2016 |
Schlæger Gruppen A/S (CVR 37609676) | NORMAL | 30.06.2016 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Schlæger Gruppen A/S (CVR 37609676) | NORMAL | 30.09.2017 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Jorge Bauer Feldt Oslev | 01.02.2017 | 30.09.2017 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Schlæger Gruppen A/S (CVR 37609676) | 30.06.2016 | 29.09.2017 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Oslev Michelsen Holding ApS (CVR 33365551) | 30.06.2016 | 01.02.2017 | 50,00-66,66% | 50,00 % |